RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLIVER
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLIVER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLIVER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OIGOVEOJUEGO SL | Liquidador Solidario | 21/02/2024 | 21/02/2024 |
OIGOVEOJUEGO SL | Administrador Solidario | 09/12/2013 | 21/02/2024 |
PROMOCIONES J.J. WENDY SL | Apoderado Mancomunado | 04/07/2012 | 18/08/2015 |
PROMOCIONES J.J. WENDY SL | Apoderado Mancomunado | 18/08/2015 | |
PROMOCIONES J.J. WENDY SL | Apoderado | 18/08/2015 | |
SNACK PUERTOS CANARIOS SL | Apoderado Mancomunado | 16/08/2010 | 02/07/2012 |
SNACK PUERTOS CANARIOS SL | Apoderado | 16/08/2010 | 02/07/2012 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLIVER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLIVER
Empresa: OIGOVEOJUEGO SL
Liquidador Solidario
- Hernandez Gonzalez Jose David
- Rodriguez Rodriguez Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3303 , F 185, S 8, H TF 52839, I/A 2 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-38
Empresa: OIGOVEOJUEGO SL
Administrador Solidario
- Hernandez Gonzalez Jose David
- Rodriguez Rodriguez Oliver
Liquidador Solidario
- Hernandez Gonzalez Jose David
- Rodriguez Rodriguez Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3303 , F 185, S 8, H TF 52839, I/A 2 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-38
Empresa: PROMOCIONES J.J. WENDY SL
Apoderado Mancomunado
- Padron Gonzalez Jordana Maria
- Rodriguez Damaso Maria Irene
- Rodriguez Damaso Maria Irene
- Rodriguez Rodriguez Oliver
- Rodriguez Rodriguez Oliver
Apoderado
- Rodriguez Rodriguez Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 18, S 8, H GC 17164, I/A 16 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-35
Empresa: OIGOVEOJUEGO SL
Administrador Solidario
- Hernandez Gonzalez Jose David
- Rodriguez Rodriguez Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3303 , F 183, S 8, H TF 52839, I/A 1 (09/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-38
Empresa: PROMOCIONES J.J. WENDY SL
Apoderado Mancomunado
- Padron Gonzalez Jordana Maria
- Rodriguez Damaso Maria Irene
- Rodriguez Rodriguez Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 5, S 8, H GC 17164, I/A 13 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-35
Empresa: SNACK PUERTOS CANARIOS SL
Apoderado
- Rodriguez Rodriguez Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 86, S 8, H GC 28739, I/A 10 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-35
Empresa: SNACK PUERTOS CANARIOS SL
Apoderado Mancomunado
- Rodriguez Damaso Maria Irene
- Rodriguez Rodriguez Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 86, S 8, H GC 28739, I/A 9 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-35
Información de RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLIVER
Mostramos los datos de RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLIVER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLIVER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos