RODRIGUEZ DAMASO MARIA IRENE
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ DAMASO MARIA IRENE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ DAMASO MARIA IRENE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PUERTO RICO GAMES SL | Apoderado | 24/07/2019 | |
TAGSA BUSINESS SL | Apoderado | 02/01/2019 | |
TAGSA BUSINESS SL | Apoderado | 02/09/2016 | |
PROMOCIONES J.J. WENDY SL | Apoderado | 15/04/2014 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ DAMASO MARIA IRENE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ DAMASO MARIA IRENE
Empresa: PUERTO RICO GAMES SL
Apoderado
- Rodriguez Damaso Maria Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1513 , F 188, S 8, H GC 24543, I/A 11 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-35
Empresa: TAGSA BUSINESS SL
Apoderado
- Rodriguez Damaso Maria Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2070 , F 29, S 8, H GC 47597, I/A 8 (02/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-35
Empresa: TAGSA BUSINESS SL
Apoderado
- Rodriguez Damaso Maria Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2070 , F 23, S 8, H GC 47597, I/A 7 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-35
Empresa: PROMOCIONES J.J. WENDY SL
Apoderado Mancomunado
- Padron Gonzalez Jordana Maria
- Rodriguez Damaso Maria Irene
- Rodriguez Damaso Maria Irene
- Rodriguez Rodriguez Oliver
- Rodriguez Rodriguez Oliver
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 18, S 8, H GC 17164, I/A 16 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-35
Empresa: PROMOCIONES J.J. WENDY SL
Apoderado
- Rodriguez Damaso Maria Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 14, S 8, H GC 17164, I/A 15 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-79-35
Empresa: PROMOCIONES J.J. WENDY SL
Apoderado Mancomunado
- Padron Gonzalez Jordana Maria
- Rodriguez Damaso Maria Irene
- Rodriguez Rodriguez Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1322 , F 5, S 8, H GC 17164, I/A 13 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-35
Empresa: SNACK PUERTOS CANARIOS SL
Apoderado
- Rodriguez Damaso Maria Irene
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 86, S 8, H GC 28739, I/A 11º (27/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-173-35
Empresa: SNACK PUERTOS CANARIOS SL
Apoderado Mancomunado
- Rodriguez Damaso Maria Irene
- Rodriguez Rodriguez Oliver
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 86, S 8, H GC 28739, I/A 9 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-164-35
Información de RODRIGUEZ DAMASO MARIA IRENE
Mostramos los datos de RODRIGUEZ DAMASO MARIA IRENE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ DAMASO MARIA IRENE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos