RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISABEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CECABANK SA | Apoderado | 11/06/2024 | |
CECABANK SA | Apoderado Mancomunado | 22/07/2022 | |
CECABANK SA | Apoderado | 03/08/2020 | |
CECABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2018 | |
ALVARO PINO SA | Administrador Unico | 27/08/2014 | |
MERCADOS DE ORIGEN DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS ALMERIENSES SL | Apoderado Solidario | 12/03/2013 | |
MERCADOS DE ORIGEN DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS ALMERIENSES SL | Apoderado Mancomunado | 12/03/2013 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISABEL
Empresa: CECABANK SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 547250, I/A 128 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-115-28
Empresa: CECABANK SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42214 , F 158, S 8, H M 547250, I/A 106 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-28
Apoderado
- Jimenez Aragon Luis Francisco
- Marinas Aramendia Jose- Maria
- Pilo De La Fuente Alberto
- Planelles Cantarero Francisco Javier
- Rodriguez Rodriguez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34856 , F 105, S 8, H M 61566, I/A 193 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Empresa: ALVARO PINO SA
Administrador Unico
- Rodriguez Rodriguez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557, L 557, F 168, S 8, H PO 5079, I/A 9 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-36
Empresa: CECABANK SA
Apoderado
- Alonso Perez David
- Cacho San Jose Carmen
- De Andres Artuñedo Pablo
- Fernandez Ramos Julio Cesar
- Gutierrez Martinez Juan Jose
- Jimenez Aragon Luis Francisco
- Lizarbe Ortin Elena
- Marinas Aramendia Jose- Maria
- Merelo Casado Julio Juan
- Mohedas Tamayo Nuria
- Navarro Garcia Maria Paz
- Pilo De La Fuente Alberto
- Planelles Cantarero Francisco Javier
- Rodriguez Rodriguez Isabel
- Salerno Massimo
- San Juan Gonzalez Juan Manuel
- Santervas Alvarez Oscar Luis
- Serna Calvo Jose Luis
- Soutullo Esperon Luis
- Valero Caballero Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39955 , F 216, S 8, H M 547250, I/A 81 (03/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-153-28
Empresa: CECABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cuadros Sanchez Aurora
- Gallardo Amaya Aranzazu
- Redondo Torremocha Raul
- Rodriguez Rodriguez Isabel
- Rodriguez Valero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30405 , F 146, S 8, H M 547250, I/A 64 (13/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-28
Empresa: ALVARO PINO SA
Administrador Unico
- Rodriguez Rodriguez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557, L 557, F 166, S 8, H PO 5079, I/A 8 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-36
Empresa: ALVARO PINO SA
Administrador Solidario
- Pino Couñago Alvaro
- Rodriguez Rodriguez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557, L 557, F 166, S 8, H PO 5079, I/A 8 (27/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-167-36
Empresa: RESTAURANTE MAICER SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Rodriguez Isabel
- Saco Veiga Manuel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 259 , F 170, S 8, H LU 2495, I/A 3 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-153-27
Empresa: ALVARO PINO SA
Administrador Solidario
- Pino Couñago Alvaro
- Rodriguez Rodriguez Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 557, L 557, F 166, S 8, H PO 5079, I/A 7 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-137-36
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISABEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos