FERNANDEZ LOPEZ ASUNCION
Informe ejecutivo de FERNANDEZ LOPEZ ASUNCION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FERNANDEZ LOPEZ ASUNCION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL CONVENTO DE TORREJON DE VELASCO SL | Administrador Solidario | 27/10/2022 | |
CECABANK SA | Apoderado Mancomunado | 22/07/2022 | |
CECABANK SA | Apoderado | 18/08/2021 | |
CECABANK SA | Apoderado Mancomunado | 17/08/2017 |
VINCULACIONES DE FERNANDEZ LOPEZ ASUNCION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FERNANDEZ LOPEZ ASUNCION
Administrador Solidario
- Fernandez Lopez Asuncion
- Rodriguez Garcia Rivera Luis Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44175 , F 105, S 8, H M 778983, I/A 1 (27/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-211-28
Empresa: CECABANK SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42214 , F 158, S 8, H M 547250, I/A 106 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-145-28
Empresa: CECABANK SA
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40998 , F 57, S 8, H M 547250, I/A 97 (18/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-163-28
Empresa: CECABANK SA
Apoderado Mancomunado
- Calle Espildora Maria Jose
- Calle Espildora Maria Jose
- Calle Espildora Maria Jose
- Fernandez Lopez Asuncion
- Fernandez Lopez Asuncion
- Fernandez Lopez Asuncion
- Fernandez Lopez Asuncion
- Fernandez Lopez Asuncion
- Fernandez Lopez Asuncion
- Gil Barrero Cesar
- Gil Barrero Cesar
- Gil Barrero Cesar
- Gil Barrero Cesar
- Martinez Castaño Felix
- Martinez Castaño Felix
- Martinez Castaño Felix
- Martinez Castaño Felix
- Martinez Castaño Felix
- Martinez Castaño Felix
- Planelles Cantarero Francisco Javier
- Rodriguez Martinez Alberto
- Rodriguez Martinez Alberto
- Rodriguez Martinez Alberto
- Rodriguez Martinez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30405 , F 133, S 8, H M 547250, I/A 44 (17/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Empresa: DESGUACES LA TORRE SA
Apoderado
- Fernandez Lopez Asuncion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3757 , F 94, S 8, H M 62583, I/A 16 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-28
Información de FERNANDEZ LOPEZ ASUNCION
Mostramos los datos de FERNANDEZ LOPEZ ASUNCION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FERNANDEZ LOPEZ ASUNCION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos