RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN SALVADOR
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ SA | Consejero Delegado Solidario | 06/09/2022 | |
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ SA | Vicepresidente | 06/09/2022 | |
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ SA | Consejero | 06/09/2022 | |
PREFABRICADOS EL MANADERO SL | Administrador Solidario | 21/09/2020 | |
VIVIENDAS RESIDENCIALES MAJORERAS SA | Consejero Delegado Solidario | 14/09/2020 | |
VIVIENDAS RESIDENCIALES MAJORERAS SA | Presidente | 14/09/2020 | |
VIVIENDAS RESIDENCIALES MAJORERAS SA | Consejero | 14/09/2020 | |
R2 HOTELS FTV SL | Administrador Solidario | 09/02/2015 | |
MORTEROS ESPECIALES DE CANARIAS SL | Secretario | 10/02/2010 | |
MORTEROS ESPECIALES DE CANARIAS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 10/02/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN SALVADOR
Empresa: ARA KRULICH SA
Administrador Solidario
- Rodriguez Ramirez Bienvenida
- Rodriguez Ramirez Jose
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GC 10017, I/A 26 (29/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-35
Empresa: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ SA
Consejero Delegado Solidario
- Rodriguez Hernandez Francisco Jose
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 224, S 8, H IF 836, I/A 38 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-35
Empresa: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ SA
Consejero Delegado
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Consejero
- Rodriguez Ramirez Antonio
- Rodriguez Ramirez Bienvenida Del Carmen
- Rodriguez Ramirez Jose
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
- Rodriguez Ramirez Luis
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 224, S 8, H IF 836, I/A 38 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-35
Empresa: CUCHILLETE HOTELS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Otero Cerezo Jose Antonio
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Consejero
- CANALBION SL
- Otero Cerezo Jose Antonio
- Rodriguez Ramirez Jose
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Presidente
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1840 , F 192, S 8, H GC 38391, I/A 2 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-35
Empresa: MORTEROS ESPECIALES DE CANARIAS SL
Consejero
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Secretario
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1624 , F 195, S 8, H GC 29207, I/A 11 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-35
Empresa: PREFABRICADOS EL MANADERO SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Ramirez Bienvenida Del Carmen
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201 , F 26, S 8, H IF 8779, I/A 1 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-35
Empresa: VIVIENDAS RESIDENCIALES MAJORERAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Rodriguez Hernandez Francisco Jose
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Consejero
- Diaz Rodriguez Juan Jose
- Rodriguez Hernandez Francisco Jose
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Presidente
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20 , F 141, S 8, H IF 949, I/A 11 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-35
Empresa: VIVIENDAS RESIDENCIALES MAJORERAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Rodriguez Hernandez Francisco Jose
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Consejero
- Diaz Rodriguez Juan Jose
- Rodriguez Hernandez Francisco Jose
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Presidente
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20 , F 141, S 8, H IF 949, I/A 11 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-190-35
Empresa: ARA KRULICH SA
Administrador Solidario
- Rodriguez Ramirez Bienvenida
- Rodriguez Ramirez Jose
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2101 , F 75, S 8, H GC 10017, I/A 22 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-139-35
Empresa: SUMYTRANS. HRDOS. JRC 2012 SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Hernandez Francisco Jose
- Rodriguez Ramirez Antonio
- Rodriguez Ramirez Bienvenida Del Carmen
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 160 , F 40, S 8, H IF 7136, I/A 5 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-35
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN SALVADOR
Mostramos los datos de RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos