RODRIGUEZ RAMIREZ BIENVENIDA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ RAMIREZ BIENVENIDA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ RAMIREZ BIENVENIDA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ SA | Consejero | 06/09/2022 | |
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ SA | Secretario | 06/09/2022 | |
VIVIENDAS RESIDENCIALES MAJORERAS SA | Apoderado | 21/04/2021 | |
PREFABRICADOS EL MANADERO SL | Administrador Solidario | 21/09/2020 | |
R2 HOTELS FTV SL | Administrador Solidario | 09/02/2015 | |
HEREDEROS JOSE RODRIGUEZ CURBELO SL | Apoderado | 13/02/2012 | |
CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ SA | Apoderado | 08/07/2010 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ RAMIREZ BIENVENIDA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ RAMIREZ BIENVENIDA DEL CARMEN
Empresa: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Diaz Rodriguez Juan Jose
- Rodriguez Hernandez Francisco Jose
- Rodriguez Ramirez Antonio
- Rodriguez Ramirez Bienvenida Del Carmen
- Rodriguez Ramirez Jose
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
- Rodriguez Ramirez Luis
Presidente
Secretario
- Rodriguez Ramirez Bienvenida Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 224, S 8, H IF 836, I/A 38 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-35
Empresa: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rodriguez Ramirez Antonio
- Rodriguez Ramirez Bienvenida Del Carmen
- Rodriguez Ramirez Jose
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
- Rodriguez Ramirez Luis
Presidente
Secretario
- Rodriguez Ramirez Bienvenida Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 224, S 8, H IF 836, I/A 38 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-178-35
Empresa: VIVIENDAS RESIDENCIALES MAJORERAS SA
Apoderado
- Rodriguez Ramirez Bienvenida Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20 , F 141, S 8, H IF 949, I/A 12 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-86-35
Empresa: PREFABRICADOS EL MANADERO SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Ramirez Bienvenida Del Carmen
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 201 , F 26, S 8, H IF 8779, I/A 1 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-192-35
Empresa: SUMYTRANS. HRDOS. JRC 2012 SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Hernandez Francisco Jose
- Rodriguez Ramirez Antonio
- Rodriguez Ramirez Bienvenida Del Carmen
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 160 , F 40, S 8, H IF 7136, I/A 5 (03/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-35
Empresa: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ SA
Consejero
- Rodriguez Ramirez Antonio
- Rodriguez Ramirez Bienvenida Del Carmen
- Rodriguez Ramirez Ildefonso
- Rodriguez Ramirez Jose
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
- Rodriguez Ramirez Luis
- Rodriguez Ramirez Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Rodriguez Ramirez Bienvenida Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 222, S 8, H IF 836, I/A 32 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-35
Empresa: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rodriguez Ramirez Antonio
- Rodriguez Ramirez Bienvenida Del Carmen
- Rodriguez Ramirez Ildefonso
- Rodriguez Ramirez Jose
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
- Rodriguez Ramirez Luis
- Rodriguez Ramirez Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Rodriguez Ramirez Bienvenida Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 179 , F 222, S 8, H IF 836, I/A 32 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-223-35
Empresa: R2 HOTELS FTV SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Ramirez Bienvenida Del Carmen
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 168 , F 217, S 8, H IF 7469, I/A 1 (09/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-39-35
Empresa: SUMYTRANS. HRDOS. JRC 2012 SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Ramirez Antonio
- Rodriguez Ramirez Bienvenida Del Carmen
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 160 , F 36, S 8, H IF 7136, I/A 1 (06/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-111-35
Empresa: CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ RAMIREZ SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rodriguez Ramirez Antonio
- Rodriguez Ramirez Bienvenida Del Carmen
- Rodriguez Ramirez Ildefonso
- Rodriguez Ramirez Jose
- Rodriguez Ramirez Juan Salvador
- Rodriguez Ramirez Luis
- Rodriguez Ramirez Miguel Angel
Presidente
Secretario
- Rodriguez Ramirez Bienvenida Del Carmen
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 107 , F 55, S 8, H IF 836, I/A 26 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-35
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ RAMIREZ BIENVENIDA DEL CARMEN
Mostramos los datos de RODRIGUEZ RAMIREZ BIENVENIDA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ RAMIREZ BIENVENIDA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos