RODRIGUEZ RAMIREZ CARMEN ROSA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ RAMIREZ CARMEN ROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ RAMIREZ CARMEN ROSA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUSHICAN SL | Administrador Solidario | 20/08/2021 | 31/08/2022 |
SUSHICAN SL | Administrador Mancomunado | 09/03/2021 | 20/08/2021 |
SUSHICAN SL | Administrador Solidario | 28/03/2018 | 09/03/2021 |
SUSHICAN SL | Administrador Unico | 11/03/2013 | 28/03/2018 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ RAMIREZ CARMEN ROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ RAMIREZ CARMEN ROSA
Empresa: SUSHICAN SL
Administrador Solidario
- Jimenez Sosa Eduardo
- Rodriguez Ramirez Carmen Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 13, S 8, H GC 46663, I/A 6 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-35
Empresa: SUSHICAN SL
Administrador Solidario
- Jimenez Sosa Eduardo
- Rodriguez Ramirez Carmen Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 13, S 8, H GC 46663, I/A 4 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-35
Empresa: SUSHICAN SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Sosa Eduardo
- Rodriguez Ramirez Carmen Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 13, S 8, H GC 46663, I/A 4 (20/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-35
Empresa: SUSHICAN SL
Administrador Mancomunado
- Jimenez Sosa Eduardo
- Rodriguez Ramirez Carmen Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 12, S 8, H GC 46663, I/A 3 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-35
Empresa: SUSHICAN SL
Administrador Solidario
- Jimenez Rodriguez Antonio Eduardo
- Rodriguez Ramirez Carmen Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 12, S 8, H GC 46663, I/A 3 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-35
Empresa: SUSHICAN SL
Administrador Solidario
- Jimenez Rodriguez Antonio Eduardo
- Rodriguez Ramirez Carmen Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 12, S 8, H GC 46663, I/A 2 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-35
Empresa: SUSHICAN SL
Administrador Unico
- Rodriguez Ramirez Carmen Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 12, S 8, H GC 46663, I/A 2 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-35
Empresa: SUSHICAN SL
Administrador Unico
- Rodriguez Ramirez Carmen Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 12, S 8, H GC 46663, I/A 1 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-35
Información de RODRIGUEZ RAMIREZ CARMEN ROSA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ RAMIREZ CARMEN ROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ RAMIREZ CARMEN ROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos