JIMENEZ RODRIGUEZ ANTONIO EDUARDO
Informe ejecutivo de JIMENEZ RODRIGUEZ ANTONIO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE JIMENEZ RODRIGUEZ ANTONIO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SUSHICAN SL | Socio Unico | 11/03/2013 | 31/08/2022 |
SUSHICAN SL | Administrador Solidario | 28/03/2018 | 09/03/2021 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ RODRIGUEZ ANTONIO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ RODRIGUEZ ANTONIO EDUARDO
Empresa: SUSHICAN SL
Administrador Solidario
- Jimenez Rodriguez Antonio Eduardo
- Rodriguez Ramirez Carmen Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 12, S 8, H GC 46663, I/A 3 (09/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-35
Empresa: SUSHICAN SL
Administrador Solidario
- Jimenez Rodriguez Antonio Eduardo
- Rodriguez Ramirez Carmen Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 12, S 8, H GC 46663, I/A 2 (28/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-67-35
Empresa: SUSHICAN SL
Socio Único
- Jimenez Rodriguez Antonio Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 12, S 8, H GC 46663, I/A 1 (11/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-52-35
Información de JIMENEZ RODRIGUEZ ANTONIO EDUARDO
Mostramos los datos de JIMENEZ RODRIGUEZ ANTONIO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ RODRIGUEZ ANTONIO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos