RODRIGUEZ POLO JOSE ENRIQUE
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ POLO JOSE ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ POLO JOSE ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BREOGAN TRANSPORTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/08/2015 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ POLO JOSE ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ POLO JOSE ENRIQUE
Empresa: BREOGAN TRANSPORTE SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1753 , F 215, S 8, H C 9636, I/A 67 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-15
Empresa: AZKAR LOGISTICA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arocas Cervera Roberto Arcadio
- Baeza Alemañ Juan Luis
- Carcelen Esparcia Esther
- Felipe Bernad Francisco Javier
- Felipe Bernad Francisco Javier
- Fernandez Lora Jose Miguel
- Ferreiro Broz Jose
- Garcia Lafuente Pedro Angel
- Henares Martin Antonio
- Hostaled Puyol Alfonso Miguel
- Iturrioz Sarriegui Iñaki
- Lopez Navarro Sergio
- Medina Tapia Juan Carlos
- Quintana Lopez-ayala Juan Antonio
- Rodriguez Alonso Enrique
- Rodriguez Garcia Juan Francisco
- Rodriguez Polo Jose Enrique
- Sanchez Funes Rocio
- Sanz Crespi Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 177, S 8, H C 4854, I/A 143 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-15
Empresa: BREOGAN TRANSPORTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Rodriguez Polo Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 225, S 8, H C 9636, I/A 59 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-15
Empresa: AZKAR LOGISTICA SA
Apoderado
- Rodriguez Polo Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 176, S 8, H C 4854, I/A 141 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-15
Empresa: BREOGAN TRANSPORTE SA
Apoderado
- Rodriguez Polo Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1375 , F 219, S 8, H C 9636, I/A 30 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-15
Empresa: INGATRANS SL
Apoderado
- Rodriguez Polo Jose Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2064 , F 164, S 8, H C 12842, I/A 20 (21/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-20-15
Información de RODRIGUEZ POLO JOSE ENRIQUE
Mostramos los datos de RODRIGUEZ POLO JOSE ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ POLO JOSE ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos