AROCAS CERVERA ROBERTO ARCADIO
Informe ejecutivo de AROCAS CERVERA ROBERTO ARCADIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE AROCAS CERVERA ROBERTO ARCADIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DACHSER SPAIN LOGISTICS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/03/2017 | |
DACHSER SPAIN LOGISTICS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/08/2015 |
VINCULACIONES DE AROCAS CERVERA ROBERTO ARCADIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AROCAS CERVERA ROBERTO ARCADIO
Empresa: AZKAR LOGISTICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arocas Cervera Roberto Arcadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 182, S 8, H C 4854, I/A 159 (13/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-15
Empresa: AZKAR LOGISTICA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Arocas Cervera Roberto Arcadio
- Baeza Alemañ Juan Luis
- Carcelen Esparcia Esther
- Felipe Bernad Francisco Javier
- Felipe Bernad Francisco Javier
- Fernandez Lora Jose Miguel
- Ferreiro Broz Jose
- Garcia Lafuente Pedro Angel
- Henares Martin Antonio
- Hostaled Puyol Alfonso Miguel
- Iturrioz Sarriegui Iñaki
- Lopez Navarro Sergio
- Medina Tapia Juan Carlos
- Quintana Lopez-ayala Juan Antonio
- Rodriguez Alonso Enrique
- Rodriguez Garcia Juan Francisco
- Rodriguez Polo Jose Enrique
- Sanchez Funes Rocio
- Sanz Crespi Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 177, S 8, H C 4854, I/A 143 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-15
Empresa: AZKAR LOGISTICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arocas Cervera Roberto Arcadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 172, S 8, H C 4854, I/A 125 (27/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-168-15
Empresa: AZKAR LOGISTICA SA
Apoderado
- Arocas Cervera Roberto Arcadio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2619 , F 164, S 8, H C 4854, I/A 80 (30/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-127-15
Información de AROCAS CERVERA ROBERTO ARCADIO
Mostramos los datos de AROCAS CERVERA ROBERTO ARCADIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AROCAS CERVERA ROBERTO ARCADIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos