RODRIGUEZ MOLEDO MARCOS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MOLEDO MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ MOLEDO MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARCOS RODRIGUEZ MOLEDO SL | Socio Unico | 13/01/2020 | |
MARCOS RODRIGUEZ MOLEDO SL | Administrador Unico | 13/01/2020 | |
CASAS GRUTEMAC SL | Administrador Unico | 06/05/2015 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MOLEDO MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MOLEDO MARCOS
Empresa: MOLEDO GESTION DE EMPRESAS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Moledo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4310, L 4310, F 70, S 8, H PO 66317, I/A 1 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-36
Empresa: MOLEDO GESTION DE EMPRESAS SL
Socio Único
- Rodriguez Moledo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4310, L 4310, F 70, S 8, H PO 66317, I/A 1 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-36
Empresa: CASAS GRUTEMAC SL
Administrador Unico
- Rodriguez Moledo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3577, L 3577, F 221, S 8, H PO 14150, I/A 11 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-36
Empresa: CASAS GRUTEMAC SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Moledo Adolfo
- Rodriguez Moledo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3577, L 3577, F 221, S 8, H PO 14150, I/A 11 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-36
Empresa: CASAS GRUTEMAC SL
Socio Único
- Rodriguez Moledo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3577, L 3577, F 221, S 8, H PO 14150, I/A 11 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-36
Empresa: CASAS GRUTEMAC SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Moledo Adolfo
- Rodriguez Moledo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3577, L 3577, F 220, S 8, H PO 14150, I/A 10 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-36
Empresa: CASAS GRUTEMAC SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Moledo Adolfo
- Rodriguez Moledo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3577, L 3577, F 220, S 8, H PO 14150, I/A 10 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-36
Empresa: CASAS GRUTEMAC SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Moledo Adolfo
- Rodriguez Moledo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3577, L 3577, F 220, S 8, H PO 14150, I/A 9 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-36
Información de RODRIGUEZ MOLEDO MARCOS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MOLEDO MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MOLEDO MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos