RODRIGUEZ MOLEDO ADOLFO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MOLEDO ADOLFO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ MOLEDO ADOLFO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PYME HUB BROKERS SL | Socio Unico | 12/03/2024 | |
PYME HUB BROKERS SL | Administrador Unico | 12/03/2024 | |
REYES BUSINESS BROKERS SL | Administrador Unico | 22/08/2022 | |
SOLVER ASESORES SL | Socio Unico | 06/04/2015 | |
SOLVER ASESORES SL | Administrador Unico | 06/04/2015 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MOLEDO ADOLFO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MOLEDO ADOLFO
Empresa: PYME HUB BROKERS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Moledo Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4477, L 4477, F 150, S 8, H PO 72991, I/A 1 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-36
Empresa: PYME HUB BROKERS SL
Socio Único
- Rodriguez Moledo Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4477, L 4477, F 150, S 8, H PO 72991, I/A 1 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-36
Empresa: REYES BUSINESS BROKERS SL
Administrador Unico
- Rodriguez Moledo Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4110, L 4110, F 210, S 8, H PO 59960, I/A 2 (22/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-166-36
Empresa: CASAS GRUTEMAC SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Moledo Adolfo
- Rodriguez Moledo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3577, L 3577, F 221, S 8, H PO 14150, I/A 11 (06/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-90-36
Empresa: SOLVER ASESORES SL
Administrador Unico
- Rodriguez Moledo Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4030, L 4030, F 10, S 8, H PO 58239, I/A 1 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-36
Empresa: SOLVER ASESORES SL
Socio Único
- Rodriguez Moledo Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4030, L 4030, F 10, S 8, H PO 58239, I/A 1 (06/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-68-36
Empresa: CASAS GRUTEMAC SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Moledo Adolfo
- Rodriguez Moledo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3577, L 3577, F 220, S 8, H PO 14150, I/A 10 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-36
Empresa: CASAS GRUTEMAC SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Moledo Adolfo
- Rodriguez Moledo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3577, L 3577, F 220, S 8, H PO 14150, I/A 10 (06/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-36
Empresa: CASAS GRUTEMAC SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Moledo Adolfo
- Rodriguez Moledo Marcos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3577, L 3577, F 220, S 8, H PO 14150, I/A 9 (02/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-51-36
Información de RODRIGUEZ MOLEDO ADOLFO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MOLEDO ADOLFO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MOLEDO ADOLFO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos