RODRIGUEZ MATITOS MARIA NATALIA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ MATITOS MARIA NATALIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE RODRIGUEZ MATITOS MARIA NATALIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SMART GEOSOFTWARE SL | Administrador Unico | 04/09/2023 | |
CORPORACION CONCURSAL SINDICADA SLP | Soc.Prof. | 17/02/2020 | |
INSOLVES ECO-IURIS SLP | Presidente | 27/01/2017 | |
INSOLVES ECO-IURIS SLP | Consejero | 27/01/2017 | |
ARCENEGUI VERA SL | Administrador Concursal | 24/02/2015 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ MATITOS MARIA NATALIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ MATITOS MARIA NATALIA
Empresa: SMART GEOSOFTWARE SL
Administrador Unico
- Rodriguez Matitos Maria Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6409 , F 152, S 8, H SE114558, I/A 2 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-41
Empresa: COLINAS ALJARAFE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COLINAS ALJARAFE SL
Nif:B91133827
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº DE SEVILLA
Número:2
Juez / Ponente:DON JUAN FELIX LUQUE GALVEZ
Fecha de Resolución:28/10/2015
Número Procedimiento Concursal:2483/15
Datos Registrales:
Tomo:
3274
Libro:
0
Folio:
55
Hoja:
8-44596
Inscripción:
12
Fecha Inscripción15/09/2020
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274 , F 55, S 8, H SE 44596, I/A 12 (15/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-191-41
Empresa: CORPORACION CONCURSAL SINDICADA SLP
Administrador Unico
Soc.Prof.
- Gordon Fernandez Juan Luis
- Rodriguez Matitos Maria Natalia
- Terron Siglert Jose Luis
- Troncoso Lobato Nicolas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6832 , F 200, S 8, H SE125231, I/A 1 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-41
Empresa: VIDRIOS ANDALUCES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIDRIOS ANDALUCES SL
Nif:B41368713
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE SEVILLA
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL NAVARRO ROBLES
Fecha de Resolución:29/07/2014
Número Procedimiento Concursal:1750/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1706
Libro:
0
Folio:
152
Hoja:
8-12588
Inscripción:
5
Fecha Inscripción19/12/2017
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 152, S 8, H SE 12588, I/A 5 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-1-41
Empresa: LEGLEZ PUBLICIDAD SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:LEGLEZ PUBLICIDAD SL
Nif:B91026609
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SEVILLA
Número:2
Juez / Ponente:NAVARRO ROBLES MIGUEL ANGEL
Fecha de Resolución:27/01/2014
Número Procedimiento Concursal:160/2014
Datos Registrales:
Tomo:
2999
Libro:
0
Folio:
95
Hoja:
8-39192
Inscripción:
9
Fecha Inscripción19/10/2017
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2999 , F 95, S 8, H SE 39192, I/A 9 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-207-41
Empresa: INSOLVES ECO-IURIS SLP
Consejero
- Rodriguez Matitos Maria Natalia
Presidente
- Rodriguez Matitos Maria Natalia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5620 , F 126, S 8, H SE 95469, I/A 3 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-41
Empresa: COLINAS ALJARAFE SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:COLINAS ALJARAFE SL
Nif:B91133827
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº DE SEVILLA
Número:2
Juez / Ponente:DON JUAN FELIX LUQUE GALVEZ
Fecha de Resolución:28/10/2015
Número Procedimiento Concursal:2483/15
Datos Registrales:
Tomo:
3274
Libro:
0
Folio:
54
Hoja:
8-44596
Inscripción:
10
Fecha Inscripción09/12/2015
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3274 , F 54, S 8, H SE 44596, I/A 10 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-41
Empresa: ARCENEGUI VERA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ARCENEGUI VERA SL
Nif:B41619834
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE SEVILLA
Número:2
Juez / Ponente:PEDRO MARQUEZ RUBIO
Fecha de Resolución:03/03/2014
Número Procedimiento Concursal:17/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1854
Libro:
0
Folio:
181
Hoja:
8-16233
Inscripción:
10
Fecha Inscripción24/02/2015
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1854 , F 181, S 8, H SE 16233, I/A 10 (24/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-41
Empresa: VIDRIOS ANDALUCES SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:VIDRIOS ANDALUCES SL
Nif:B41368713
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 2 DE SEVILLA
Número:2
Juez / Ponente:MIGUEL ANGEL NAVARRO ROBLES
Fecha de Resolución:29/07/2014
Número Procedimiento Concursal:1750/2014
Datos Registrales:
Tomo:
1706
Libro:
0
Folio:
151
Hoja:
8-12588
Inscripción:
4
Fecha Inscripción25/09/2014
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 151, S 8, H SE 12588, I/A 4 (25/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-189-41
Empresa: CARPINTERIA DE MADERA DEIMA SL
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:CARPINTERIA DE MADERA DEIMA SL
Nif:B91464255
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE SEVILLA
Número:1
Juez / Ponente:NAVARRO ROBLES MIGUEL ANGEL
Fecha de Resolución:17/09/2012
Número Procedimiento Concursal:1007/2012
Datos Registrales:
Tomo:
4203
Libro:
0
Folio:
74
Hoja:
8-63256
Inscripción:
5
Fecha Inscripción12/09/2014
Registro:Registro Mercantil de Sevilla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4203 , F 74, S 8, H SE 63256, I/A 5 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-41
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ MATITOS MARIA NATALIA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ MATITOS MARIA NATALIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ MATITOS MARIA NATALIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos