RODRIGUEZ HORTAS NOELIA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ HORTAS NOELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ HORTAS NOELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTOS DEL HOGAR HABITAT SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/06/2016 | 30/11/2020 |
COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTOS DEL HOGAR HABITAT SA | Apoderado | 18/07/2012 | 17/06/2016 |
COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTOS DEL HOGAR HABITAT SA | Apoderado | 22/03/2013 | 17/06/2016 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ HORTAS NOELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ HORTAS NOELIA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Johnny Olivier Christophe Cabanetos
- Leralta Piñan Elena
- Philippe Roger Tonel Sitbon
- Rodriguez Hortas Noelia
- Tapia Mayor Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46547 , F 1, S 8, H B 22610, I/A 101 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-08
Apoderado Mancomunado Solidario
- Johnny Olivier Christophe Cabanetos
- Leralta Piñan Elena
- Philippe Roger Tonel Sitbon
- Rodriguez Hortas Noelia
- Tapia Mayor Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42990 , F 109, S 8, H B 22610, I/A 96 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-08
Apoderado
- Leralta Piñan Elena
- Marc Bittoun
- Marc Bolze
- Rodriguez Hortas Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42990 , F 109, S 8, H B 22610, I/A 96 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-08
Apoderado
- Leralta Piñan Elena
- Marc Bittoun
- Marc Bolze
- Rodriguez Hortas Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42990 , F 105, S 8, H B 22610, I/A 87 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-62-08
Apoderado
- Rodriguez Hortas Noelia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42990 , F 103, S 8, H B 22610, I/A 85 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-145-08
Información de RODRIGUEZ HORTAS NOELIA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ HORTAS NOELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ HORTAS NOELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos