COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTOS DEL HOGAR HABITAT SA - EN DISOLUCION
Dirección social Av Diagonal, 514
Código Postal 08006
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTOS DEL HOGAR HABITAT SA
CIF A78996998
Capital Social 60100.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 12/01/1989
Teléfono 93 415 23 39
Página Web www.habitat.net
Órgano Administración Administrador único
Auditor RSM SPAIN AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTOS DEL HOGAR HABITAT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTOS DEL HOGAR HABITAT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Esteve Xavier | REP.ADM.CONC | 21/08/2024 | |
PLUTA ABOGADOS Y ADMINISTRADORES CONCURSALES SLP | Administrador Concursal | 21/08/2024 | |
Evelyne Yu | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/04/2022 | |
Frank Michel Deshayes | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/04/2022 | |
Leralta Piñan Elena | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/04/2022 | |
Pazos Pata Jesus | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/04/2022 | |
Villalba Moreno Natalia | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/04/2022 | |
RSM SPAIN AUDITORES SLP | Auditor | 11/01/2022 | |
RSM SPAIN AUDITORES SLP | Auditor | 21/10/2020 | |
RSM SPAIN AUDITORES SLP | Auditor | 05/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE COMPAÑIA DE EQUIPAMIENTOS DEL HOGAR HABITAT SA
- En el BORME no.179/2010 y con referencia 352817 SE RECTIFICA EN CUANTO A LA OMISION DE LA REVOCACION DE FERNANDO POMBO GARCIA COMO LETRADO ASESOR
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33119 , F 132, S 8, H B 22610, I/A 75 (06/09/2010)
CVE: BORME-A-2024-168-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 22610, I/A 106 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 5 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 63/2024, AUTO FIRME DE FECHA 25/01/2024, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 22610, I/A 106 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 22610, I/A 106 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 22610, I/A 106 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-165-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46547 , F 3, S 8, H B 22610, I/A 105 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46547 , F 2, S 8, H B 22610, I/A 104 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46547 , F 2, S 8, H B 22610, I/A 104 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46547 , F 2, S 8, H B 22610, I/A 103 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46547 , F 1, S 8, H B 22610, I/A 102 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-08