RODRIGUEZ HERRANZ RUTH
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ HERRANZ RUTH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 15
Empresas activas: 14
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE RODRIGUEZ HERRANZ RUTH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APPLUS METROLOGY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/08/2024 | |
APPLUS CERTIFICACION IDI SL | Apoderado | 08/07/2024 | |
APPLUS NORCONTROL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/07/2024 | |
APPLUS ITEUVE EUSKADI SA | Apoderado | 01/07/2024 | |
APPLUS ORGANISMO DE CONTROL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/06/2024 | |
APPLUS ENERGY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/06/2024 | |
APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/06/2024 | |
NOVOTEC CONSULTORES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/06/2024 | |
SUPERVISION Y CONTROL SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/06/2024 | |
APPLUS EUSKADI HOLDING SL | Apoderado | 19/06/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ HERRANZ RUTH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ HERRANZ RUTH
Empresa: APPLUS METROLOGY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arismendi Abastida Raquel Cristina
- Barrios Barbero Rosa Maria
- Camacho Maillo Gisela Paloma
- Cambron Mellado Jose Luis
- De Cabo Lara Maria Aranzazu
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Fernandez Artazcoz Daniel
- Fernandez Rodriguez Alejandro
- Garcia Seoane Carmen
- Mendez Figueroa Victor Manuel
- Ochoa Rodriguez Javier
- Requeijo Folgueira Sara
- Rodriguez Herranz Ruth
- Rodriguez Molina Maria Jesus
- Sanchez Adame Jorge Luis
- Steve Julien Jean Bayssat
- Vidal Dinten Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 166083, I/A 29 (05/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-08
Empresa: APPLUS CERTIFICACION IDI SL
Apoderado
- Arismendi Abastida Raquel
- Barrios Barbero Rosa Maria
- Bayssat Steve Julien Jean
- Camacho Maillo Gisela Paloma
- Cambron Mellado Jose Luis
- De Cabo Lara Maria Aranzazu
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Fernandez Artazcoz Daniel
- Fernandez Rodriguez Alejandro
- Garcia Seoane Carmen
- Mendez Figueroa Victor Manuel
- Ochoa Rodriguez Javier
- Requeijo Folgueira Sara
- Rodriguez Herranz Ruth
- Rodriguez Molina Maria Jesus
- Sanchez Adame Jorge Luis
- Vidal Dinten Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 769628, I/A 12 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-28
Empresa: APPLUS ITEUVE EUSKADI SA
Apoderado
- Arismendi Abastida Raquel Cristina
- Barrios Barbero Rosa Maria
- Bayssat Steve Julien Jean
- Camacho Maillo Gisela Paloma
- Cambron Mellado Jose Luis
- De Cabo Lara Maria Aranzazu
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Fernandez Artazcoz Daniel
- Fernandez Rodriguez Alejandro
- Garcia Seoane Carmen
- Mendez Figueroa Victor Manuel
- Ochoa Rodriguez Javier
- Requeijo Folqueira Sara
- Rodriguez Herranz Ruth
- Rodriguez Molina Maria Jesus
- Sanchez Adame Jorge Luis
- Vidal Dinten Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 7885,B , I/ 66 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-48
Empresa: APPLUS NORCONTROL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arismendi Abastida Raquel
- Barrios Barbero Rosa Maria
- Camacho Maillo Gisela Paloma
- Cambron Mellado Jose Luis
- De Cabo Lara Maria Aranzazu
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Fernandez Artazcoz Daniel
- Fernandez Rodriguez Alejandro
- Garcia Seoane Carmen
- Jean Bayssat Steve Julien
- Mendez Figueroa Victor Manuel
- Ochoa Rodriguez Javier
- Requeijo Folgueira Sara
- Rodriguez Herranz Ruth
- Rodriguez Molina Maria Jesus
- Sanchez Adame Jorge Luis
- Vidal Dinten Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 5521, I/A 340 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-15
Empresa: APPLUS ORGANISMO DE CONTROL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arismendi Abastida Raquel
- Barrios Barbero Rosa Maria
- Camacho Maillo Gisela Paloma
- Cambron Mellado Jose Luis
- De Cabo Lara Maria Aranzazu
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Fernandez Artazcoz Daniel
- Fernandez Rodriguez Alejandro
- Garcia Seoane Carmen
- Jean Bayssat Steve Julien
- Mendez Figueroa Victor Manuel
- Ochoa Rodriguez Javier
- Requeijo Folgueira Sara
- Rodriguez Herranz Ruth
- Rodriguez Molina Maria Jesus
- Sanchez Adame Jorge Luis
- Vidal Dinten Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H C 61325, I/A 23 (25/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-15
Empresa: APPLUS ENERGY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arismendi Abastida Raquel
- Barrios Barbero Rosa Maria
- Bayssat Steve Julien Jean
- Camacho Maillo Gisela Paloma
- Cambron Mellado Jose Luis
- De Cabo Lara Maria Aranzazu
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Fernandez Artazcoz Daniel
- Fernandez Rodriguez Alejandro
- Garcia Seoane Carmen
- Mendez Figueroa Victor Manuel
- Ochoa Rodriguez Javier
- Requeijo Folgueira Sara
- Rodriguez Herranz Ruth
- Rodriguez Molina Maria Jesus
- Sanchez Adame Jorge Luis
- Vidal Dinten Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 658902, I/A 35 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: NOVOTEC CONSULTORES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arismendi Abastida Raquel
- Barrios Barbero Rosa Maria
- Bayssat Steve Julien Jean
- Camacho Maillo Gisela Paloma
- Cambron Mellado Jose Luis
- De Cabo Lara Maria Aranzazu
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Fernandez Artazcoz Daniel
- Fernandez Rodriguez Alejandro
- Garcia Seoane Carmen
- Mendez Figueroa Victor Manuel
- Ochoa Rodriguez Javier
- Requeijo Folgueira Sara
- Rodriguez Herranz Ruth
- Rodriguez Molina Maria Jesus
- Sanchez Adame Jorge Luis
- Vidal Dinten Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 13634, I/A 259 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arismendi Abastida Raquel
- Barrios Barbero Rosa Maria
- Bayssat Steve Julien Jean
- Camacho Maillo Gisela Paloma
- Cambron Mellado Jose Luis
- De Cabo Lara Maria Aranzazu
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Fernandez Artazcoz Daniel
- Fernandez Rodriguez Alejandro
- Garcia Seoane Carmen
- Mendez Figueroa Victor Manuel
- Ochoa Rodriguez Javier
- Requeijo Folgueira Sara
- Rodriguez Herranz Ruth
- Rodriguez Molina Maria Jesus
- Sanchez Adame Jorge Luis
- Vidal Dinten Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 146749, I/A 79 (22/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: APPLUS EUSKADI HOLDING SL
Apoderado
- Arismendi Abastida Raquel Cristina
- Barrios Barbero Rosa Maria
- Bayssat Steve Julien Jean
- Camacho Maillo Gisela Paloma
- Cambron Mellado Jose Luis
- De Cabo Lara Maria Aranzazu
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Fernandez Artazcoz Daniel
- Fernandez Rodriguez Alejandro
- Garcia Seoane Carmen
- Mendez Figueroa Victor Manuel
- Ochoa Rodriguez Javier
- Requeijo Folqueira Sara
- Rodriguez Herranz Ruth
- Rodriguez Molina Maria Jesus
- Sanchez Adame Jorge Luis
- Vidal Dinten Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 53618, I/A 37 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-48
Empresa: ENTIDAD IDV MADRID SL
Apoderado
- Arismendi Abastida Raquel
- Barrios Barbero Rosa Maria
- Bayssat Steve Julien Jean
- Camacho Maillo Gisela Paloma
- Cambron Mellado Jose Luis
- De Cabo Lara Maria Aranzazu
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Fernandez Artazcoz Daniel
- Fernandez Rodriguez Alejandro
- Garcia Seoane Carmen
- Mendez Figueroa Victor Manuel
- Ochoa Rodriguez Javier
- Requeijo Folgueira Sara
- Rodriguez Herranz Ruth
- Rodriguez Molina Maria Jesus
- Sanchez Adame Jorge Luis
- Vidal Dinten Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 504427, I/A 33 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-28
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ HERRANZ RUTH
Mostramos los datos de RODRIGUEZ HERRANZ RUTH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ HERRANZ RUTH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos