BAYSSAT STEVE JULIEN JEAN
Informe ejecutivo de BAYSSAT STEVE JULIEN JEAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BAYSSAT STEVE JULIEN JEAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APPLUS CERTIFICACION IDI SL | Apoderado | 08/07/2024 | |
APPLUS ITEUVE EUSKADI SA | Apoderado | 01/07/2024 | |
APPLUS ENERGY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/06/2024 | |
APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/06/2024 | |
NOVOTEC CONSULTORES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 21/06/2024 | |
APPLUS EUSKADI HOLDING SL | Apoderado | 19/06/2024 | |
ENTIDAD IDV MADRID SL | Apoderado | 19/06/2024 | |
APPLUS SERVICES SA | Apoderado | 17/06/2024 | |
RINGAL INVEST SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/06/2024 | |
APPLUS SERVICIOS TECNOLOGICOS SL | Apoderado Solidario | 07/06/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BAYSSAT STEVE JULIEN JEAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BAYSSAT STEVE JULIEN JEAN
Empresa: APPLUS CERTIFICACION IDI SL
Apoderado
- Arismendi Abastida Raquel
- Barrios Barbero Rosa Maria
- Bayssat Steve Julien Jean
- Camacho Maillo Gisela Paloma
- Cambron Mellado Jose Luis
- De Cabo Lara Maria Aranzazu
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Fernandez Artazcoz Daniel
- Fernandez Rodriguez Alejandro
- Garcia Seoane Carmen
- Mendez Figueroa Victor Manuel
- Ochoa Rodriguez Javier
- Requeijo Folgueira Sara
- Rodriguez Herranz Ruth
- Rodriguez Molina Maria Jesus
- Sanchez Adame Jorge Luis
- Vidal Dinten Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 769628, I/A 12 (08/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-135-28
Empresa: APPLUS ITEUVE EUSKADI SA
Apoderado
- Arismendi Abastida Raquel Cristina
- Barrios Barbero Rosa Maria
- Bayssat Steve Julien Jean
- Camacho Maillo Gisela Paloma
- Cambron Mellado Jose Luis
- De Cabo Lara Maria Aranzazu
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Fernandez Artazcoz Daniel
- Fernandez Rodriguez Alejandro
- Garcia Seoane Carmen
- Mendez Figueroa Victor Manuel
- Ochoa Rodriguez Javier
- Requeijo Folqueira Sara
- Rodriguez Herranz Ruth
- Rodriguez Molina Maria Jesus
- Sanchez Adame Jorge Luis
- Vidal Dinten Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 7885,B , I/ 66 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-48
Empresa: APPLUS ENERGY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arismendi Abastida Raquel
- Barrios Barbero Rosa Maria
- Bayssat Steve Julien Jean
- Camacho Maillo Gisela Paloma
- Cambron Mellado Jose Luis
- De Cabo Lara Maria Aranzazu
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Fernandez Artazcoz Daniel
- Fernandez Rodriguez Alejandro
- Garcia Seoane Carmen
- Mendez Figueroa Victor Manuel
- Ochoa Rodriguez Javier
- Requeijo Folgueira Sara
- Rodriguez Herranz Ruth
- Rodriguez Molina Maria Jesus
- Sanchez Adame Jorge Luis
- Vidal Dinten Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 658902, I/A 35 (24/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-125-28
Empresa: NOVOTEC CONSULTORES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arismendi Abastida Raquel
- Barrios Barbero Rosa Maria
- Bayssat Steve Julien Jean
- Camacho Maillo Gisela Paloma
- Cambron Mellado Jose Luis
- De Cabo Lara Maria Aranzazu
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Fernandez Artazcoz Daniel
- Fernandez Rodriguez Alejandro
- Garcia Seoane Carmen
- Mendez Figueroa Victor Manuel
- Ochoa Rodriguez Javier
- Requeijo Folgueira Sara
- Rodriguez Herranz Ruth
- Rodriguez Molina Maria Jesus
- Sanchez Adame Jorge Luis
- Vidal Dinten Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 13634, I/A 259 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arismendi Abastida Raquel
- Barrios Barbero Rosa Maria
- Bayssat Steve Julien Jean
- Camacho Maillo Gisela Paloma
- Cambron Mellado Jose Luis
- De Cabo Lara Maria Aranzazu
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Fernandez Artazcoz Daniel
- Fernandez Rodriguez Alejandro
- Garcia Seoane Carmen
- Mendez Figueroa Victor Manuel
- Ochoa Rodriguez Javier
- Requeijo Folgueira Sara
- Rodriguez Herranz Ruth
- Rodriguez Molina Maria Jesus
- Sanchez Adame Jorge Luis
- Vidal Dinten Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 146749, I/A 79 (22/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: APPLUS EUSKADI HOLDING SL
Apoderado
- Arismendi Abastida Raquel Cristina
- Barrios Barbero Rosa Maria
- Bayssat Steve Julien Jean
- Camacho Maillo Gisela Paloma
- Cambron Mellado Jose Luis
- De Cabo Lara Maria Aranzazu
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Fernandez Artazcoz Daniel
- Fernandez Rodriguez Alejandro
- Garcia Seoane Carmen
- Mendez Figueroa Victor Manuel
- Ochoa Rodriguez Javier
- Requeijo Folqueira Sara
- Rodriguez Herranz Ruth
- Rodriguez Molina Maria Jesus
- Sanchez Adame Jorge Luis
- Vidal Dinten Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 53618, I/A 37 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-123-48
Empresa: ENTIDAD IDV MADRID SL
Apoderado
- Arismendi Abastida Raquel
- Barrios Barbero Rosa Maria
- Bayssat Steve Julien Jean
- Camacho Maillo Gisela Paloma
- Cambron Mellado Jose Luis
- De Cabo Lara Maria Aranzazu
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Fernandez Artazcoz Daniel
- Fernandez Rodriguez Alejandro
- Garcia Seoane Carmen
- Mendez Figueroa Victor Manuel
- Ochoa Rodriguez Javier
- Requeijo Folgueira Sara
- Rodriguez Herranz Ruth
- Rodriguez Molina Maria Jesus
- Sanchez Adame Jorge Luis
- Vidal Dinten Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 504427, I/A 33 (19/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-122-28
Empresa: APPLUS SERVICES SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 659828, I/A 55 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Empresa: RINGAL INVEST SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arismendi Abastida Raquel
- Barrios Barbero Rosa Maria
- Bayssat Steve Julien Jean
- Camacho Maillo Gisela Paloma
- Cambron Mellado Jose Luis
- De Cabo Lara Maria Aranzazu
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Fernandez Artazcoz Daniel
- Fernandez Rodriguez Alejandro
- Garcia Seoane Carmen
- Mendez Figueroa Victor Manuel
- Ochoa Rodriguez Javier
- Requeijo Folgueira Sara
- Rodriguez Herranz Ruth
- Rodriguez Molina Maria Jesus
- Sanchez Adame Jorge Luis
- Vidal Dinten Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 659453, I/A 16 (14/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-119-28
Empresa: APPLUS SERVICIOS TECNOLOGICOS SL
Apoderado Mancomunado
- Arismendi Abastida Raquel
- Barrios Barbero Rosa Maria
- Bayssat Steve Julien Jean
- Camacho Maillo Gisela Paloma
- Cambron Mellado Jose Luis
- De Cabo Lara Maria Aranzazu
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Fernandez Artazcoz Daniel
- Fernandez Rodriguez Alejandro
- Garcia Seoane Carmen
- Mendez Figueroa Victor Manuel
- Ochoa Rodriguez Javier
- Requeijo Folgueira Sara
- Rodriguez Herranz Ruth
- Rodriguez Molina Maria Jesus
- Sanchez Adame Jorge Luis
- Vidal Dinten Alejandro
Apoderado Solidario
- Arismendi Abastida Raquel
- Barrios Barbero Rosa Maria
- Bayssat Steve Julien Jean
- Camacho Maillo Gisela Paloma
- Cambron Mellado Jose Luis
- De Cabo Lara Maria Aranzazu
- De Unamuno Moreno Julian Jose
- Fernandez Artazcoz Daniel
- Fernandez Rodriguez Alejandro
- Garcia Seoane Carmen
- Mendez Figueroa Victor Manuel
- Ochoa Rodriguez Javier
- Requeijo Folgueira Sara
- Rodriguez Herranz Ruth
- Rodriguez Molina Maria Jesus
- Sanchez Adame Jorge Luis
- Vidal Dinten Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 658914, I/A 36 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Información de BAYSSAT STEVE JULIEN JEAN
Mostramos los datos de BAYSSAT STEVE JULIEN JEAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BAYSSAT STEVE JULIEN JEAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos