RODRIGUEZ GUITART JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GUITART JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ GUITART JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRICOLA EL COTO SL | Administrador Unico | 15/01/2024 | |
INTECOP ANDALUCIA SA | Administrador Unico | 26/12/2023 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GUITART JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GUITART JOSE ANGEL
Empresa: AGRICOLA EL COTO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Guitart Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2861 , F 130, S 8, H SE 36443, I/A 10 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-41
Empresa: INTECOP ANDALUCIA SA
Administrador Unico
- Rodriguez Guitart Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 211, S 8, H SE 16625, I/A 13 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-41
Empresa: INTECOP ANDALUCIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rodriguez Chiachio Juan
- Rodriguez Guitart Jose Angel
- Rodriguez Guitart Miguel
Presidente
Secretario
- Rodriguez Guitart Jose Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 211, S 8, H SE 16625, I/A 13 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-41
Empresa: INTECOP ANDALUCIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rodriguez Chiachio Juan
- Rodriguez Guitart Jose Angel
- Rodriguez Guitart Miguel
Presidente
Secretario
- Rodriguez Guitart Jose Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 211, S 8, H SE 16625, I/A 12 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-41
Empresa: PROYECTOS MONTRISUR 2016 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Guitart Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6140 , F 103, S 8, H SE108243, I/A 3 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-41
Administrador Unico
- Rodriguez Guitart Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4720 , F 4, S 8, H SE 74828, I/A 4 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-75-41
Empresa: PROYECTOS MONTRISUR 2016 SL
Administrador Unico
- Rodriguez Guitart Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6140 , F 110, S 8, H SE108243, I/A 1 (05/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-41
Empresa: INTECOP ANDALUCIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rodriguez Chiachio Juan
- Rodriguez Guitart Jose Angel
- Rodriguez Guitart Miguel
Presidente
Secretario
- Rodriguez Guitart Jose Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 209, S 8, H SE 16625, I/A 10 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-41
Administrador Unico
- Rodriguez Guitart Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4720 , F 3, S 8, H SE 74828, I/A 3 (29/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-41
Empresa: INTECOP ANDALUCIA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rodriguez Chiachio Juan
- Rodriguez Guitart Jose Angel
- Rodriguez Guitart Miguel
Presidente
Secretario
- Rodriguez Guitart Jose Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 206, S 8, H SE 16625, I/A 8 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-41
Información de RODRIGUEZ GUITART JOSE ANGEL
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GUITART JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GUITART JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos