RODRIGUEZ CHIACHIO JUAN
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ CHIACHIO JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ CHIACHIO JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGRICOLA EL COTO SL | Administrador Unico | 04/01/2024 | |
INTECOP ANDALUCIA SA | Consejero | 17/09/2009 | 26/12/2023 |
INTECOP ANDALUCIA SA | Presidente | 17/09/2009 | 26/12/2023 |
INTECOP ANDALUCIA SA | Consejero Delegado Solidario | 17/09/2009 | 26/12/2023 |
ARIDOS LA CARTUJA SL | Administrador Unico | 02/02/2010 | |
ARIDOS LA CARTUJA SL | Liquidador | 02/02/2010 | 02/02/2010 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ CHIACHIO JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ CHIACHIO JUAN
Empresa: AGRICOLA EL COTO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Chiachio Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2861 , F 130, S 8, H SE 36443, I/A 9 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-41
Empresa: INTECOP ANDALUCIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Rodriguez Chiachio Juan
- Rodriguez Guitart Miguel
Consejero
- Rodriguez Chiachio Juan
- Rodriguez Guitart Jose Angel
- Rodriguez Guitart Miguel
Presidente
- Rodriguez Chiachio Juan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 211, S 8, H SE 16625, I/A 13 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-41
Empresa: INTECOP ANDALUCIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Rodriguez Chiachio Juan
- Rodriguez Guitart Miguel
Consejero
- Rodriguez Chiachio Juan
- Rodriguez Guitart Jose Angel
- Rodriguez Guitart Miguel
Presidente
- Rodriguez Chiachio Juan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 211, S 8, H SE 16625, I/A 12 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-185-41
Empresa: INTECOP ANDALUCIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Rodriguez Chiachio Juan
- Rodriguez Guitart Miguel
Consejero
- Rodriguez Chiachio Juan
- Rodriguez Guitart Jose Angel
- Rodriguez Guitart Miguel
Presidente
- Rodriguez Chiachio Juan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 209, S 8, H SE 16625, I/A 10 (12/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-41
Empresa: ARIDOS LA CARTUJA SL
Liquidador
- Rodriguez Chiachio Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 201, S 8, H SE 26765, I/A 2 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-41
Empresa: ARIDOS LA CARTUJA SL
Administrador Unico
- Rodriguez Chiachio Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2334 , F 201, S 8, H SE 26765, I/A 2 (02/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-30-41
Empresa: INTECOP ANDALUCIA SA
Consejero Delegado Solidario
- Rodriguez Chiachio Juan
- Rodriguez Guitart Miguel
Consejero
- Rodriguez Chiachio Juan
- Rodriguez Guitart Jose Angel
- Rodriguez Guitart Miguel
Presidente
- Rodriguez Chiachio Juan
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1862 , F 206, S 8, H SE 16625, I/A 8 (17/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-41
Información de RODRIGUEZ CHIACHIO JUAN
Mostramos los datos de RODRIGUEZ CHIACHIO JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ CHIACHIO JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos