RODRIGUEZ GOMEZ ALEJANDRO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GOMEZ ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ GOMEZ ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOP VENTANA REFORMA SL | Administrador Mancomunado | 26/01/2018 | |
BURGERHEIM EXPANSION SL | Administrador Solidario | 23/12/2014 | |
BURGERHEIM CASUAL FOOD SL | Administrador Solidario | 23/12/2014 | |
BURGERHEIM SL | Administrador Solidario | 24/04/2013 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GOMEZ ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GOMEZ ALEJANDRO
Empresa: LIFE PRO NUTRITION SPAIN SL
Administrador Unico
- Rodriguez Gomez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3418 , F 131, S 8, H TF 56457, I/A 4 (02/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-38
Empresa: TOP VENTANA REFORMA SL
Administrador Mancomunado
- Diaz Esperon Sebastian
- Rodriguez Gomez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4225, L 4225, F 140, S 8, H PO 63068, I/A 1 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-36
Empresa: THERMI BLOCK SL
Administrador Mancomunado
- Castro Fernandez Alberto
- Diaz Esperon Sebastian
- Rodriguez Gomez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4116, L 4116, F 122, S 8, H PO 60085, I/A 2 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-1-36
Empresa: THERMI BLOCK SL
Administrador Mancomunado
- Castro Fernandez Alberto
- Diaz Esperon Sebastian
- Rodriguez Gomez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4116, L 4116, F 120, S 8, H PO 60085, I/A 1 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-76-36
Empresa: BURGERHEIM EXPANSION SL
Administrador Solidario
- Arce Amor Luis Maria
- Arce Amor Roberto
- Rodriguez Gomez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 686, L 477, F 79, S 8, H BU 15680, I/A 1 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-09
Empresa: CASUALFOODBCN SL
Administrador Solidario
- Arce Amor Luis Maria
- Arce Amor Roberto
- Gamazo Melchor Alfredo
- Rodriguez Gomez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 686, L 477, F 71, S 8, H BU 15678, I/A 1 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-248-09
Empresa: LIFE PRO NUTRITION SPAIN SL
Administrador Unico
- Rodriguez Gomez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32721 , F 144, S 8, H M 589015, I/A 1 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-205-28
Empresa: BURGERHEIM SL
Administrador Solidario
- Arce Amor Luis Maria
- Arce Amor Roberto
- Rodriguez Gomez Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 761 , F 36, S 8, H LO 15464, I/A 1 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-82-26
Información de RODRIGUEZ GOMEZ ALEJANDRO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GOMEZ ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GOMEZ ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos