RODRIGUEZ GIL PAULA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ GIL PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ GIL PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NURTURE LEARNING SL | Administrador Unico | 04/07/2023 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ GIL PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ GIL PAULA
Empresa: NURTURE LEARNING SL
Administrador Unico
- Rodriguez Gil Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48860 , F 215, S 8, H B 598850, I/A 1 (04/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-130-08
Empresa: NIMUHOOD SL
Administrador Solidario
- Moreno Martin De Oliva Mariana
- Riera Manchon Maria Del Pilar
- Rodriguez Gil Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47910 , F 203, S 8, H B 566135, I/A 2 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-08
Empresa: NIMUHOOD SL
Administrador Solidario
- Moreno Martin De Oliva Mariana
- Riera Manchon Maria Del Pilar
- Rodriguez Gil Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47910 , F 202, S 8, H B 566135, I/A 1 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-08
Información de RODRIGUEZ GIL PAULA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ GIL PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ GIL PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos