MORENO MARTIN DE OLIVA MARIANA
Informe ejecutivo de MORENO MARTIN DE OLIVA MARIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MORENO MARTIN DE OLIVA MARIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NIMUHOOD SL | Apoderado Solidario | 04/06/2024 | |
CAREDESK SOLUCIONES SL | Apoderado | 30/05/2024 | |
RIG CONSULTING GROUP SL | Apoderado | 09/10/2023 |
VINCULACIONES DE MORENO MARTIN DE OLIVA MARIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MORENO MARTIN DE OLIVA MARIANA
Empresa: NIMUHOOD SL
Apoderado Solidario
- Moreno Martin De Oliva Mariana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 566135, I/A 3 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-08
Empresa: CAREDESK SOLUCIONES SL
Apoderado
- Moreno Martin De Oliva Mariana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 692190, I/A 3 (30/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-109-28
Empresa: RIG CONSULTING GROUP SL
Apoderado
- Moreno Martin De Oliva Mariana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41790 , F 132, S 8, H M 740267, I/A 3 (09/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-198-28
Empresa: NIMUHOOD SL
Administrador Solidario
- Moreno Martin De Oliva Mariana
- Riera Manchon Maria Del Pilar
- Rodriguez Gil Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47910 , F 203, S 8, H B 566135, I/A 2 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-3-08
Empresa: NIMUHOOD SL
Administrador Solidario
- Moreno Martin De Oliva Mariana
- Riera Manchon Maria Del Pilar
- Rodriguez Gil Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47910 , F 202, S 8, H B 566135, I/A 1 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-08
Información de MORENO MARTIN DE OLIVA MARIANA
Mostramos los datos de MORENO MARTIN DE OLIVA MARIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MORENO MARTIN DE OLIVA MARIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos