RODRIGUEZ DIAZ CAROLINA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ DIAZ CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE RODRIGUEZ DIAZ CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIO RINCON AGRICOLA GANADERO HERDIAZA SL | Secretario | 14/05/2019 | |
BIO RINCON AGRICOLA GANADERO HERDIAZA SL | Consejero Delegado Mancomunado | 14/05/2019 | |
BIO RINCON AGRICOLA GANADERO HERDIAZA SL | Consejero | 14/05/2019 | |
CABRERA RODRIGUEZ SERVICIOS JURIDICOS SL | Apoderado | 09/07/2018 | |
RODRICASA R.D SERVICIOS INTEGRALES SL | Administrador Unico | 12/11/2013 | |
GLASSCAR LUNAS DE AUTOMOVIL SL | Administrador Solidario | 29/06/2009 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ DIAZ CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ DIAZ CAROLINA
Empresa: SPET TURISMO DE TENERIFE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Afonso Gonzalez Aaron
- Alonso Ferrera Adolfo Sebastian
- Arriaga Alvarez Enrique
- Delgado Dominguez Jose Alberto
- Gorrin Ramos Luz Goretti
- Leon Alonso Jose Alberto
- Marichal Gonzalez Jorge Alexis
- Martin Plata Jose Gregorio
- Perez Gonzalez David Miguel
- Rodriguez Diaz Carolina
- Sese Alonso Santiago
- Talg Reineke Enrique
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3632 , F 158, S 8, H TF 3506, I/A 54 (22/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-38
Empresa: CARSAROCA SL
Apoderado
- Rodriguez Diaz Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3256 , F 191, S 8, H TF 51120, I/A 11 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-38
Empresa: SPET TURISMO DE TENERIFE SA
Consejero Delegado
Consejero
- Afonso Gonzalez Aaron
- Alonso Ferrera Adolfo Sebastian
- Delgado Dominguez Jose Alberto
- Diaz Gomez Jose Clemente
- Gorrin Ramos Luz Goretti
- Leon Alonso Jose Alberto
- Marichal Gonzalez Jorge Alexis
- Martin Plata Jose Gregorio
- Perez Gonzalez David Miguel
- Rodriguez Diaz Carolina
- Sese Alonso Santiago
- Talg Reineke Enrique
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3632 , F 153, S 8, H TF 3506, I/A 50 (09/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-38
Apoderado
- Rodriguez Diaz Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2562 , F 116, S 8, H TF 33424, I/A 11 (02/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-38
Empresa: AGROGOMERA SL
Fase del concurso
Juzgado:MERCANTIL SANTA CRUZ DE TENERIFE
Número:1
Juez / Ponente:MARIA DE LA PALOMA ALVAREZ AMBROSIO
Fecha de Resolución:25/11/2015
Número Procedimiento Concursal:459/2015
Datos Registrales:
Tomo:
1499
Libro:
0
Folio:
75
Hoja:
8-9533
Inscripción:
13
Fecha Inscripción27/06/2019
Registro:Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 75, S 8, H TF 9533, I/A 13 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-38
Administrador Solidario
- Cabrera Toste Octavio
- Rodriguez Diaz Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 222, S 8, H TF 57666, I/A 2 (17/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-38
Consejero Delegado Mancomunado
- Beltran Diaz Jorge Juan
- Chamero Ferrer Antonio
- Diaz Acosta Marcos Julian
- Rodriguez Diaz Carolina
Consejero
- Beltran Diaz Jorge Juan
- Chamero Ferrer Antonio
- Diaz Acosta Marcos Julian
- Rodriguez Diaz Carolina
Presidente
Secretario
- Rodriguez Diaz Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1955 , F 183, S 8, H TF 10414, I/A 7 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-98-38
Empresa: CABRERA RODRIGUEZ ABOGADOS SLP
Apoderado
- Rodriguez Diaz Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3038 , F 141, S 8, H TF 44172, I/A 6 (09/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-136-38
Empresa: CABRERA RODRIGUEZ ABOGADOS SLP
Administrador Solidario
- Cabrera Toste Octavio
- Rodriguez Diaz Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3038 , F 141, S 8, H TF 44172, I/A 5 (25/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-127-38
Empresa: CARSAROCA SL
Apoderado
- Rodriguez Diaz Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3256 , F 188, S 8, H TF 51120, I/A 4 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-38
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ DIAZ CAROLINA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ DIAZ CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ DIAZ CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos