RODRIGUEZ CASADO JESUS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ CASADO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ CASADO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CEMUSA-CORPORACION EUROPEA DE MOBILIARIO URBANO SA | Apoderado Solidario | 05/10/2016 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ CASADO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ CASADO JESUS
Empresa: JC DECAUX ESPAÑA SL
Apoderado
- Delgado Ortega Antonio
- Rodriguez Casado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19351 , F 99, S 8, H M 99914, I/A 187 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Empresa: JCDECAUX TRANSPORT ESPAÑA SL
Apoderado
- Delgado Ortega Antonio
- Delgado Ortega Antonio
- Rodriguez Casado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28259 , F 209, S 8, H M 508998, I/A 21 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-28
Empresa: EL MOBILIARIO URBANO SL
Apoderado
- Delgado Ortega Antonio
- Rodriguez Casado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34691 , F 207, S 8, H M 68457, I/A 105 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Izquierdo Martin Fernando Jose
- Rodriguez Casado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30013 , F 208, S 8, H M 68661, I/A 245 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26971 , F 222, S 8, H M 68661, I/A 243 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
Empresa: EL MOBILIARIO URBANO SL
Apoderado
- Rodriguez Casado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29385 , F 225, S 8, H M 68457, I/A 103 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Apoderado
- Rodriguez Casado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26971 , F 219, S 8, H M 68661, I/A 241 (14/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Empresa: JCDECAUX TRANSPORT ESPAÑA SL
Apoderado
- Rodriguez Casado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28259 , F 205, S 8, H M 508998, I/A 19 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-28
Empresa: JC DECAUX ESPAÑA SL
Apoderado
- Rodriguez Casado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19351 , F 93, S 8, H M 99914, I/A 182 (13/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-138-28
Información de RODRIGUEZ CASADO JESUS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ CASADO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ CASADO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos