DELGADO ORTEGA ANTONIO
Informe ejecutivo de DELGADO ORTEGA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE DELGADO ORTEGA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNICAJA BANCO SA | Apoderado | 03/10/2018 | |
SERVICIOS AGRICOLAS EL NEVAZO SL | Socio Unico | 25/04/2018 | |
SERVICIOS AGRICOLAS EL NEVAZO SL | Administrador Unico | 25/04/2018 |
VINCULACIONES DE DELGADO ORTEGA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DELGADO ORTEGA ANTONIO
Empresa: UNICAJA BANCO SA
Apoderado
- Alonso Carrillo Juan Jose
- Artacho Navarro Manuel
- Bejar Garcia Manuel
- Caceres Gonzalez Coronada Emilia
- Camarero Gomez Esther
- Cañestro Prieto Francisco Javier
- Cañestro Salazar Vicente
- Cano Rodriguez Estela Isabel
- Castro Valverde Maria Del Carmen
- Delgado Ortega Antonio
- Dianes Santos Eva Gloria
- Diez Garias Antonio
- Fernandez Castro Natalia
- Fernandez Chavero Rafael Angel
- Guardia Montijano Silvia
- Hurtado Nuñez Belen
- Lopez Berrio Jose Ignacio
- Luque Carmona Maria Jose
- Miranda Cid Francisco Angel
- Moya Vaquero Javier
- Nicas Malo Manuel
- Ortega Romero Antonio Jose
- Ostio Oliver Jose Borja
- Pacheco Gonzalez Maria Jose
- Palacio De La Torre Juan Carlos
- Rivas Barriga Elena
- Rodriguez Gonzalez Juan Luis
- Romero Hervas Jesus
- Rondan Alfaro Ana
- Ruiz Casasola Milagros
- Ruiz Ortiz Maria Dolores
- Ruiz Romero Rocio
- Sanchez Vega Alejandro
- Sedeño Carvajal Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4952, L 3859, F 220, S 8, H MA111580, I/A 121 (03/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-197-29
Empresa: SERVICIOS AGRICOLAS EL NEVAZO SL
Administrador Unico
- Delgado Ortega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663 , F 27, S 8, H GR 51597, I/A 1 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-18
Empresa: SERVICIOS AGRICOLAS EL NEVAZO SL
Socio Único
- Delgado Ortega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663 , F 27, S 8, H GR 51597, I/A 1 (25/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-18
Empresa: JC DECAUX ESPAÑA SL
Apoderado
- Delgado Ortega Antonio
- Rodriguez Casado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19351 , F 99, S 8, H M 99914, I/A 187 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Empresa: JCDECAUX TRANSPORT ESPAÑA SL
Apoderado
- Delgado Ortega Antonio
- Delgado Ortega Antonio
- Rodriguez Casado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28259 , F 209, S 8, H M 508998, I/A 21 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-28
Empresa: EL MOBILIARIO URBANO SL
Apoderado
- Delgado Ortega Antonio
- Rodriguez Casado Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34691 , F 207, S 8, H M 68457, I/A 105 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Delgado Ortega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30013 , F 208, S 8, H M 68661, I/A 245 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-222-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26971 , F 222, S 8, H M 68661, I/A 243 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Carpintero Barroso Elena
- Carpintero Barroso Elena
- De Marcos Argote Pablo Antonio
- Delgado Ortega Antonio
- Ferrero Nielfa Laura
- Izquierdo Martin Fernando Jose
- Izquierdo Martin Fernando Jose
- Marin-blazquez Peces Jose Manuel
- Marin-blazquez Peces Jose Manuel
- Nieto Rada Maria Mercedes
- Nieto Rada Maria Mercedes
- Nieto Rada Maria Mercedes
- Rodenas Perez Sofia
Apoderado Solidario
- Carpintero Barroso Elena
- Carpintero Barroso Elena
- Cotillas Moya Sonia
- De Marcos Argote Pablo Antonio
- De Marcos Argote Pablo Antonio
- Decaux Jean Sebastien
- Delgado Ortega Antonio
- Fulgencio Rapado Isabel
- Inocente Rodriguez Juan Manuel
- Inocente Rodriguez Juan Manuel
- Izquierdo Martin Fernando Jose
- Izquierdo Martin Fernando Jose
- Marin-blazquez Peces Jose Manuel
- Marin-blazquez Peces Jose Manuel
- Nieto Rada Maria Mercedes
- Nieto Rada Maria Mercedes
- Nieto Rada Maria Mercedes
- Nieto Rada Mercedes
- Rodenas Perez Sofia
- Rodenas Perez Sofia
- Rodenas Perez Sofia
- Sofia Rodenas Perez
Apoderado
- Delgado Ortega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26971 , F 222, S 8, H M 68661, I/A 243 (05/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-197-28
Empresa: EL MOBILIARIO URBANO SL
Apoderado
- Delgado Ortega Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29385 , F 224, S 8, H M 68457, I/A 101 (09/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-53-28
VER MAS ACTOS
Información de DELGADO ORTEGA ANTONIO
Mostramos los datos de DELGADO ORTEGA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DELGADO ORTEGA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos