RODRIGUEZ CALZADO ALVARO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ CALZADO ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE RODRIGUEZ CALZADO ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATAC NATURAL INGREDIENTS SA | Representante | 08/02/2024 | |
GRANT THORNTON CANARIAS SLP | Secretario No Consejero | 21/07/2022 | |
GRANT THORNTON LEGAL MADRID SLP | Apoderado | 24/05/2022 | |
GRUPO NATAC SL | Representante | 11/06/2020 | |
GRANT THORNTON CORPORACION SLP | Soc.Prof. | 14/11/2019 | |
GRANT THORNTON ASESORES SLP | Apoderado | 16/01/2018 | |
GRANT THORNTON CORPORACION SLP | Apoderado Solidario | 17/10/2017 | |
CORVUS INNOVA SL | REPR.143 RRM | 29/08/2016 | |
SIA IBERIA SL | Apoderado | 09/06/2011 | |
GRANT THORNTON ASESORES SLP | Apoderado | 28/10/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ CALZADO ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ CALZADO ALVARO
Empresa: IFFE FUTURA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Representante
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45968 , F 6, S 8, H M 529389, I/A 19 (08/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-28
Empresa: VILLEROY & BOCH HOGAR SL
Secretario No Consejero
- Rodriguez Calzado Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45422 , F 115, S 8, H B 156477, I/A 56 (01/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-08
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Rodriguez Calzado Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2298 , F 128, S 8, H GC 59943, I/A 1 (21/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-144-35
Empresa: GRANT THORNTON LEGAL MADRID SLP
Apoderado
- Rodriguez Calzado Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43425 , F 64, S 8, H M 766989, I/A 4 (24/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-102-28
Empresa: MASOL IBERIA BIOFUEL SL
REPR.143 RRM
- Rodriguez Calzado Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44613 , F 206, S 8, H B 461214, I/A 31 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-08
Empresa: MASOL CARTAGENA BIOFUEL SL
REPR.143 RRM
- Rodriguez Calzado Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44721 , F 127, S 8, H B 464481, I/A 21 (03/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-178-08
Empresa: GRUPO NATAC SL
Representante
- Rodriguez Calzado Alvaro
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39463 , F 200, S 8, H M 507442, I/A 18 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-28
Empresa: GRUPO NATAC SL
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Rodriguez Calzado Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39463 , F 200, S 8, H M 507442, I/A 18 (11/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-116-28
Empresa: GRANT THORNTON CORPORACION SLP
Soc.Prof.
- Contell Garcia Jose Enrique
- Martinez Apesteguia Jorge
- Pastor Perez Francisco Luis
- Rodriguez Calzado Alvaro
- Sanz Tomas Aurora
- Vall Gil Juan Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36588 , F 104, S 8, H M 656742, I/A 23 (14/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-28
Empresa: MASOL IBERIA BIOFUEL SL
REPR.143 RRM
- Rodriguez Calzado Alvaro
Secretario No Consejero
V- SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44613 , F 205, S 8, H B 461214, I/A 27 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-08
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ CALZADO ALVARO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ CALZADO ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ CALZADO ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos