PASTOR PEREZ FRANCISCO LUIS
Informe ejecutivo de PASTOR PEREZ FRANCISCO LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE PASTOR PEREZ FRANCISCO LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRITEMIUS DAF SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 11/12/2023 | |
TRITEMIUS DAF SL | Presidente | 11/12/2023 | |
TRITEMIUS VENTURES SL | Consejero | 01/12/2023 | |
TRITEMIUS VENTURES SL | Presidente | 01/12/2023 | |
TRITEMIUS VENTURES SL | Apoderado | 01/12/2023 | |
TRITEMIUS DAF SL | Consejero | 30/11/2023 | |
TRITEMIUS CAPITAL SL | Consejero Delegado | 04/10/2023 | |
TRITEMIUS VENTURE BUILDER SL | Presidente | 10/08/2023 | |
TRITEMIUS VENTURE BUILDER SL | Consejero | 10/08/2023 | |
TRITEMIUS VENTURE BUILDER SL | Apoderado | 10/08/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE PASTOR PEREZ FRANCISCO LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PASTOR PEREZ FRANCISCO LUIS
Empresa: GRANT THORNTON SLP
Apoderado
- Contell Garcia Jose Enrique
- Pastor Perez Francisco Luis
- Romano Montero Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 657409, I/A 66 (15/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-140-28
Empresa: GRANT THORNTON CORPORACION SLP
Soc.Prof.
- Pastor Perez Francisco Luis
- Pastor Perez Francisco Luis
- Pastor Perez Francisco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 656742, I/A 49 (27/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: TRITEMIUS DAF SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Fernandez Herraiz Carlos
- Gordillo Lopez Alejandro
- Pastor Perez Francisco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46078 , F 14, S 8, H M 809577, I/A 3 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Empresa: TRITEMIUS DAF SL
Presidente
- Pastor Perez Francisco Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46078 , F 14, S 8, H M 809577, I/A 2 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-28
Empresa: TRITEMIUS VENTURES SL
Apoderado
- Fernandez Herraiz Carlos
- Gordillo Lopez Alejandro
- Pastor Perez Francisco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46062 , F 154, S 8, H M 809356, I/A 3 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-28
Empresa: TRITEMIUS VENTURES SL
Presidente
- Pastor Perez Francisco Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46062 , F 153, S 8, H M 809356, I/A 2 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-28
Empresa: TRITEMIUS VENTURES SL
Consejero
- Fernandez Herraiz Carlos
- Gordillo Lopez Alejandro
- Pastor Perez Francisco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46062 , F 151, S 8, H M 809356, I/A 1 (01/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-234-28
Empresa: TRITEMIUS DAF SL
Consejero
- Fernandez Herraiz Carlos
- Gordillo Lopez Alejandro
- Pastor Perez Francisco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46078 , F 12, S 8, H M 809577, I/A 1 (30/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-233-28
Empresa: GRANT THORNTON ADVISORY SLP
Apoderado
- Pastor Perez Francisco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36651 , F 47, S 8, H M 657404, I/A 35 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-204-28
Empresa: TRITEMIUS CAPITAL SL
Consejero Delegado
- Pastor Perez Francisco Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45577 , F 215, S 8, H M 794669, I/A 5 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-28
VER MAS ACTOS
Información de PASTOR PEREZ FRANCISCO LUIS
Mostramos los datos de PASTOR PEREZ FRANCISCO LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PASTOR PEREZ FRANCISCO LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos