RODRIGUEZ BURGOS SEGISMUNDO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ BURGOS SEGISMUNDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODRIGUEZ BURGOS SEGISMUNDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUNDOESTACIONES SL | Administrador Unico | 22/01/2015 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ BURGOS SEGISMUNDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ BURGOS SEGISMUNDO
Empresa: UCIL CARGO SL
Administrador Mancomunado
- Jose-maria Lozano Muñoz
- Rodriguez Burgos Segismundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1799 , F 3, S 8, H GR 57981, I/A 4 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-18
Empresa: UCIL CARGO SL
Administrador Mancomunado
- Jose-maria Lozano Muñoz
- Rodriguez Burgos Segismundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1799 , F 3, S 8, H GR 57981, I/A 3 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-18
Empresa: UCIL CARGO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Burgos Segismundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1799 , F 3, S 8, H GR 57981, I/A 3 (05/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-18
Empresa: CENTRO DE LAVADO CINCO ESTRELLAS SL
Administrador Mancomunado
- Gloria Patricia Rodriguez Burgos
- Jose Agustin Rodriguez Burgos
- Juan Diego Rodriguez Burgos
- Maria Rosario Rodriguez Burgos
- Rodriguez Burgos Segismundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1572 , F 135, S 8, H GR 47625, I/A 3 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-119-18
Empresa: UCIL CARGO SL
Administrador Unico
- Rodriguez Burgos Segismundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48046 , F 83, S 8, H B 570548, I/A 2 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-89-08
Empresa: CENTRO DE LAVADO CINCO ESTRELLAS SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Burgos Gloria Patricia
- Rodriguez Burgos Jose Agustin
- Rodriguez Burgos Juan Diego
- Rodriguez Burgos Maria Rosario
- Rodriguez Burgos Segismundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1572 , F 133, S 8, H GR 47625, I/A 1 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-18
Empresa: LA REAL SANTA FE SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Burgos Gloria Patricia
- Rodriguez Burgos Jose Agustin
- Rodriguez Burgos Juan Diego
- Rodriguez Burgos Maria Rosario
- Rodriguez Burgos Segismundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 764 , F 89, S 8, H GR 11524, I/A 6 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-18
Empresa: MUNDOESTACIONES SL
Administrador Unico
- Rodriguez Burgos Segismundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 204, S 8, H GR 27475, I/A 5 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-18-18
Empresa: MUNDOESTACIONES SL
Administrador Unico
- Rodriguez Burgos Segismundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 201, S 8, H GR 27475, I/A 2 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-18
Información de RODRIGUEZ BURGOS SEGISMUNDO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ BURGOS SEGISMUNDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ BURGOS SEGISMUNDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos