RODRIGUEZ BURGOS JOSE AGUSTIN
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ BURGOS JOSE AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ BURGOS JOSE AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES INMOBILIARIAS DIROSA SL | Apoderado | 01/12/2020 | |
CENTRO DE LAVADO CINCO ESTRELLAS SL | Administrador Mancomunado | 22/10/2015 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ BURGOS JOSE AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ BURGOS JOSE AGUSTIN
Empresa: INVERSIONES INMOBILIARIAS DIROSA SL
Apoderado
- Rodriguez Burgos Jose Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1005 , F 8, S 8, H GR 20610, I/A 5 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-18
Empresa: CENTRO DE LAVADO CINCO ESTRELLAS SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Burgos Gloria Patricia
- Rodriguez Burgos Jose Agustin
- Rodriguez Burgos Juan Diego
- Rodriguez Burgos Maria Rosario
- Rodriguez Burgos Segismundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1572 , F 133, S 8, H GR 47625, I/A 1 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-18
Empresa: LA REAL SANTA FE SL
Administrador Mancomunado
- Rodriguez Burgos Gloria Patricia
- Rodriguez Burgos Jose Agustin
- Rodriguez Burgos Juan Diego
- Rodriguez Burgos Maria Rosario
- Rodriguez Burgos Segismundo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 764 , F 89, S 8, H GR 11524, I/A 6 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-18
Empresa: MUNDOESTACIONES SL
Administrador Unico
- Rodriguez Burgos Jose Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 204, S 8, H GR 27475, I/A 4 (31/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-110-18
Empresa: MUNDOESTACIONES SL
Administrador Unico
- Rodriguez Burgos Jose Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1157 , F 201, S 8, H GR 27475, I/A 2 (06/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-52-18
Información de RODRIGUEZ BURGOS JOSE AGUSTIN
Mostramos los datos de RODRIGUEZ BURGOS JOSE AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ BURGOS JOSE AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos