RODRIGUEZ BERMEJO JOSE LUIS
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ BERMEJO JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE RODRIGUEZ BERMEJO JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTOCIFUENTES SL | Liquidador Solidario | 28/06/2018 | 28/06/2018 |
AUTOCIFUENTES SL | Administrador Solidario | 12/01/2017 | |
MAPFRE INVERSION SOCIEDAD DE VALORES SA | Apoderado | 09/12/2009 | 27/10/2016 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ BERMEJO JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ BERMEJO JOSE LUIS
Empresa: AUTOCIFUENTES SL
Liquidador Solidario
- Garcia Rodriguez Joaquin
- Rodriguez Bermejo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274 , F 47, S 8, H GU 226, I/A 4 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-129-19
Empresa: AUTOCIFUENTES SL
Administrador Solidario
- Garcia Rodriguez Joaquin
- Rodriguez Bermejo Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 274 , F 46, S 8, H GU 226, I/A 3 (12/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-14-19
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Amat Diez Jan
- Antonio Lopez Lopez
- Azorin Martinez Juan
- Bocero Huerta Isabel Ascension
- Calzon Frechoso Maria Isabel
- Casado Avila Maria-del-carmen
- Casanovas Martinez Ismael
- Chennaqui Varona Maria Pilar Sonia
- Fanoos Cano Maria
- Gil Alcaraz Pedro
- Gomez Martinez Rosa Maria
- Gomez Ortiz Maria Mercedes
- Guerrero Romero Francisco
- GUTIBER CONSULTORES SL
- Gutierrez Del Solar Lamar Ana Maria
- Lopez Acosta Jesus
- Martinez Tomas Cristobal-santiago
- PACO SEGURA SL
- Pastor Garcia Vicente
- Perpiña Del Campo Aline
- Planells Proper Manuel
- Riera Primo Herminia
- Rodriguez Martinez Antonio
- Ropero Peromingo Pelayo
- Rubio Marquez Rocio
- Sanchez Taboada Alejandro
- Sancho Marrero Francisco
- Santome Chapela Beatriz
- Sola Valdivieso Maria Del Carmen
Apoderado
- Alonso Muñoz Luis Fernando
- Anton Gallego Francisco Javier
- Aznar Sanchez Rafael Agustin
- Bajo Arguello Ismael
- Blanco Aznar Alejandra
- Briones Diaz Antonio
- Campoy Herrera Pedro
- Casaprima Gonzalez Margarita
- Cebrian Gonzalez Faustino
- Costa Carrasco Sergio
- De La Peña Sainz Pedro Jose
- Del Moral Montejano Antonio
- Diaz Santamaria Maria Vega
- Espinoza Garcia Erwin Aleksis
- Fernandez Arroyo Jose
- Gillich Ana Cristina
- Gisbert Delgado Marc
- Hernandez Lopez Eduardo Jose
- Hernandez Verdejo Eduardo
- Jimenez Garcia Rosario
- Lopez Carrillo Piedrasanta
- Lovillo Horrillo Rosario
- Martin Flores Maria Jose
- Martin Pitarch Angel
- Martin Vara Esther
- Mijoler Martinez Luis
- Montoya Gonzalez Ignacio
- Moreno Ares Monica
- Orro Varela Manuel
- Ortega Garcia Angela
- Pallares Gomez Manuel
- Pla Vicent Juan-manuel
- Quiles Garcia Maria Asuncion
- Rodriguez Bermejo Jose Luis
- Rodriguez Godoy Juan
- Romero Fernandez Maria Andrea
- Rubio Cortes Alicia Maria
- Sanchez Diaz Enio
- Sanchez Lopez Ignacio
- Santaolalla Montenegro Francisca
- Sanz Alonso Irene
- Sanz Castro Sebastian
- Valdaliso Fernandez Raquel
- Velardiez Vazquez Maria
- Zarazaga Vargas Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34582 , F 107, S 8, H M 52461, I/A 612 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-214-28
Apoderado
- Aranguren Zunzarren Angel
- Belmonte Diaz Juan Carlos
- Benedico Sanz Lourdes
- Correa Rodriguez Jose Luis
- Cotan Peral Francisco Javier
- Criado Castro Maria Isabel
- Del Moral Montejano Antonio
- Diaz Torres Ildefonso
- Fernandez Andres Carlos
- Galindo Nuño Rafael
- Gallur Rodriguez Angeles
- Jorge Osorio Juana
- Julve Puerto Juan Antonio
- Lozano Aransay Jose Antonio
- Mateo Lajara Jesus Antonio
- Moll Ivars Alfredo
- Navarro De La Morena Jose Ramon
- Olague Alberro Miguel
- Olivan Olivan Jose Maria
- Ortega Nuñez Dario
- Pascual Moscardo Juan
- Rodriguez Bermejo Jose Luis
- Sacristan Salarrullana Juana
- Sanchez Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27093 , F 105, S 8, H M 52461, I/A 234 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-28
Información de RODRIGUEZ BERMEJO JOSE LUIS
Mostramos los datos de RODRIGUEZ BERMEJO JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ BERMEJO JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos