SANCHEZ GARCIA ANTONIO
Informe ejecutivo de SANCHEZ GARCIA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 53
Empresas activas: 34
Cargos inactivos: 54
Empresas inactivas: 22
CARGOS DE SANCHEZ GARCIA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADA COMPUTER SA | Administrador Solidario | 21/08/2024 | |
MENSAELECT SA | Apoderado | 27/02/2024 | |
IBERIAN AUTOONLINE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/02/2024 | |
AUDATEX ESPAÑA SA | Apoderado | 26/02/2024 | |
AUDATEX DATOS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/02/2024 | |
SOLERA CENTER OF EXCELLENCE SL | Apoderado | 16/02/2024 | |
PROMONTORIA COLISEUM INDUSTRIAL ASSETS SL | Apoderado Solidario | 04/01/2024 | |
PROMONTORIA COLISEUM REAL ESTATE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/01/2024 | |
PROMONTORIA COLISEUM LAND SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/01/2024 | |
PROMONTORIA COLISEUM RESIDENTIAL SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/01/2024 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANCHEZ GARCIA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ GARCIA ANTONIO
Empresa: ADA COMPUTER SA
Administrador Solidario
- Beltran Gomez Jose Javier
- Benito Carricajo Maria Pilar
- Sanchez Alonso Antonio Jose
- Sanchez Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H Z 5520, I/A 13 (21/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-164-50
Empresa: ANDADA GUADALAJARA SL
Administrador Solidario
- Sanchez Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H GU 10229, I/A 2 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-19
Empresa: MENSAELECT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41689 , F 195, S 8, H M 738505, I/A 10 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-28
Empresa: MENSAELECT SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41689 , F 195, S 8, H M 738505, I/A 10 (27/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-46-28
Empresa: IBERIAN AUTOONLINE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33542 , F 139, S 8, H M 369271, I/A 63 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Empresa: AUDATEX ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45650 , F 163, S 8, H M 57426, I/A 201 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Empresa: AUDATEX ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45650 , F 163, S 8, H M 57426, I/A 201 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-45-28
Empresa: AUDATEX DATOS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9930 , F 224, S 8, H M 159030, I/A 79 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-28
Empresa: AUDATEX DATOS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Iriarte Somolinos Marco
- Krzanowski Krzysztof
- Perez Lopez Juan Luis
- Perez Lopez Juan Luis
- Roman Zugazaga Rodrigo
- Sanchez Garcia Antonio
- Sanchez Garcia Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9930 , F 224, S 8, H M 159030, I/A 79 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-28
Empresa: SOLERA CENTER OF EXCELLENCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45650 , F 203, S 8, H M 714149, I/A 12 (16/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-28
VER MAS ACTOS
Información de SANCHEZ GARCIA ANTONIO
Mostramos los datos de SANCHEZ GARCIA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ GARCIA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos