RODRIGUEZ BELTRAN TERESITA
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ BELTRAN TERESITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUEZ BELTRAN TERESITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVESTA PHARMACEUTIQUE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/01/2021 | |
INVESTA PHARMACEUTIQUE SL | Apoderado Solidario | 15/01/2021 | |
VERSALYA PHARMA SL | Apoderado | 14/01/2013 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ BELTRAN TERESITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ BELTRAN TERESITA
Empresa: INVESTA PHARMACEUTIQUE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acebron Fernandez Alvaro
- Lahlou Sofia
- Martinez Segui Eva Maria
- Presedo Huete Javier
- Rodriguez Beltran Teresita
Apoderado Solidario
- Acebron Fernandez Alvaro
- Rodriguez Beltran Teresita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27230 , F 124, S 8, H M 490590, I/A 7 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
Empresa: INVESTA PHARMACEUTIQUE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Lahlou Abdelilah
- Rodriguez Beltran Teresita
- Saenz Espinosa Jose Antonio
- Saenz Espinosa Jose Antonio
- Sanchez Covisa Villa Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27230 , F 124, S 8, H M 490590, I/A 7 (15/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-14-28
Empresa: VERSALYA PHARMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Lami Francesco Maria
- Mbappe Usage Milla Carole-nathalie Helene
- Rodriguez Beltran Teresita
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30236 , F 192, S 8, H M 544221, I/A 16 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-28
Empresa: LABORATORIOS EFFIK SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30397 , F 28, S 8, H M 105437, I/A 56 (08/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-91-28
Empresa: LABORATORIOS EFFIK SA
Apoderado Mancomunado
- Acebron Fernandez Alvaro
- Carralero Descalzo Ignacio
- Rodriguez Beltran Teresita
- Saenz Espinosa Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30397 , F 24, S 8, H M 105437, I/A 52 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-28
Empresa: VERSALYA PHARMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Lami Francesco Maria
- Mbappe Usage Milla Carole-nathalie Helene
- Rodriguez Beltran Teresita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30236 , F 153, S 8, H M 544221, I/A 6 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-28
Empresa: VERSALYA PHARMA SL
Apoderado
- Rodriguez Beltran Teresita
- Saenz Espinosa Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30236 , F 153, S 8, H M 544221, I/A 5 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-28
Empresa: INVESTA PHARMACEUTIQUE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Guelfo Scialdone Saverio
- Lahlou Abdelilah
- Rodriguez Beltran Teresita
- Saenz Espinosa Jose Antonio
- Saenz Espinosa Jose Antonio
- Sanchez Covisa Villa Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27230 , F 120, S 8, H M 490590, I/A 2 (05/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-10-28
Información de RODRIGUEZ BELTRAN TERESITA
Mostramos los datos de RODRIGUEZ BELTRAN TERESITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ BELTRAN TERESITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos