LAMI FRANCESCO MARIA
Informe ejecutivo de LAMI FRANCESCO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LAMI FRANCESCO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VERSALYA PHARMA SL | Apoderado Mancomunado | 16/01/2013 | 06/08/2019 |
VERSALYA PHARMA SL | Consejero | 20/09/2012 | 27/04/2017 |
VINCULACIONES DE LAMI FRANCESCO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LAMI FRANCESCO MARIA
Empresa: VERSALYA PHARMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Lami Francesco Maria
- Mbappe Usage Milla Carole-nathalie Helene
- Rodriguez Beltran Teresita
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30236 , F 192, S 8, H M 544221, I/A 16 (06/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-154-28
Empresa: VERSALYA PHARMA SL
Consejero
- Lami Francesco Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30236 , F 191, S 8, H M 544221, I/A 12 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-85-28
Empresa: VERSALYA PHARMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Lami Francesco Maria
- Mbappe Usage Milla Carole-nathalie Helene
- Rodriguez Beltran Teresita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30236 , F 153, S 8, H M 544221, I/A 6 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-28
Empresa: VERSALYA PHARMA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Lami Francesco Maria
- Mbappe Usage Milla Carole-nathalie Helene
- Scialdone Saverio Guelfo
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30236 , F 147, S 8, H M 544221, I/A 1 (20/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-189-28
Información de LAMI FRANCESCO MARIA
Mostramos los datos de LAMI FRANCESCO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LAMI FRANCESCO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos