RODRIGUEZ ARRIOS EDUARDO
Informe ejecutivo de RODRIGUEZ ARRIOS EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE RODRIGUEZ ARRIOS EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMONTORIA EGEO SL | Apoderado | 01/12/2020 | |
HAYA REAL ESTATE SA | Apoderado | 17/08/2020 | |
DIVARIAN RESIDENCIAL SL | Apoderado Mancomunado | 16/03/2020 | |
PROMONTORIA EGEO SL | Apoderado | 26/02/2020 |
VINCULACIONES DE RODRIGUEZ ARRIOS EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUEZ ARRIOS EDUARDO
Empresa: PROMONTORIA AGORA SL
Apoderado Mancomunado
- Calonge Martin Pedro Moises
- Conde Huelga Jose Luis
- Do Amarante Silva Allan
- Hernandez Martinez Jose Antonio
- Hernandez Martinez Jose Antonio
- Honing Irma Desiree
- Honing Irma Desiree
- Honing Irma Desiree
- Honing Irma Desiree
- Honing Irma Desiree
- Honing Irma Desiree
- Honing Irma Desiree
- Jimenez Jimenez Alvaro
- Jimenez Jimenez Alvaro
- Lopez Samper Maria Del Carmen
- Lopez Samper Maria Del Carmen
- Lopez Samper Maria Del Carmen
- Maillo Regidor Rosa Maria
- Maillo Regidor Rosa Maria
- Maillo Regidor Rosa Maria
- Rodriguez Arrios Eduardo
- Rodriguez Arrios Eduardo
- Romano Alvarez Javier
- Zafra Cantero Antonio
- Zafra Cantero Antonio
- Zafra Cantero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38431 , F 138, S 8, H M 670769, I/A 23 (19/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-184-28
Empresa: PROMONTORIA JAIPUR SL
Apoderado Mancomunado
- Calonge Martin Pedro Moises
- Carles Altur Consuelo
- Carles Altur Consuelo
- Conde Huelga Jose Luis
- Fernandez-valdez Epalza Ivan
- Fernandez-valdez Epalza Ivan
- Hernandez Martinez Jose Antonio
- Herranz Rubio Juan Carlos
- Honing Irma Desiree
- Honing Irma Desiree
- Honing Irma Desiree
- Honing Irma Desiree
- Honing Irma Desiree
- Jimenez Jimenez Alvaro
- Lopez Samper Maria Del Carmen
- Maillo Regidor Rosa Maria
- Rodriguez Arrios Eduardo
- Romano Alvarez Javier
- Sotomayor Aparicio Miguel
- Sotomayor Aparicio Miguel
- Zafra Cantero Antonio
- Zubiria Furest Barbara Sofia
- Zubiria Furest Barbara Sofia
Apoderado
- Carles Altur Consuelo
- Fernandez-valdez Epalza Ivan
- Hernandez Martinez Jose Antonio
- Herranz Rubio Juan Carlos
- Honing Irma Desiree
- Honing Irma Desiree
- Honing Irma Desiree
- Honing Irma Desiree
- Jimenez Jimenez Alvaro
- Lopez Samper Maria Del Carmen
- Maillo Regidor Rosa Maria
- Rodriguez Arrios Eduardo
- Romano Alvarez Javier
- Sotomayor Aparicio Miguel
- Zafra Cantero Antonio
- Zubiria Furest Barbara Sofia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36085 , F 222, S 8, H M 648389, I/A 26 (06/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-28
Apoderado Mancomunado
- Calonge Martin Pedro Moises
- Conde Huelga Jose Luis
- Rodriguez Arrios Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40901 , F 220, S 8, H M 122963, I/A 240 (16/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-56-28
Apoderado
- Calonge Martin Pedro Moises
- Conde Huelga Jose Luis
- Rodriguez Arrios Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39429 , F 136, S 8, H M 697028, I/A 18 (11/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-53-28
Apoderado Mancomunado
- Calonge Martin Pedro Moises
- Conde Huelga Jose Luis
- Rodriguez Arrios Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39814 , F 87, S 8, H M 697037, I/A 18 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Empresa: DIVARIAN PROPIEDAD SA
Apoderado Mancomunado
- Calonge Martin Pedro Moises
- Conde Huelga Jose Luis
- Rodriguez Arrios Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38743 , F 225, S 8, H M 140843, I/A 303 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Apoderado Mancomunado
- Calonge Martin Pedro Moises
- Conde Huelga Jose Luis
- Rodriguez Arrios Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39896 , F 11, S 8, H M 695912, I/A 18 (10/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-28
Empresa: HAYA REAL ESTATE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Garrido Eduardo
- Alvarez Garrido Eduardo
- Alvarez Gonzalez Maria Monserrat
- Ballester Solaz Ana Macarena
- Ballester Solaz Ana Macarena
- Bejarano Carrion Sara
- Bejarano Carrion Sara
- Calonge Martin Pedro Moises
- Calonge Martin Pedro Moises
- Casajuana Ortiz Carlos
- Casajuana Ortiz Carlos
- Cohrs Gallareta Aitor
- Cohrs Gallareta Aitor
- Conde Huelga Jose Luis
- Conde Huelga Jose Luis
- De Ron Martinez Barbara
- De Ron Martinez Barbara
- Diez Blasco Paloma
- Diez Blasco Paloma
- Dorado Andres Paula
- Dorado Andres Paula
- Fernandez Vicente Laura
- Fernandez Vicente Laura
- Fuentes Martinez Mario
- Fuentes Martinez Mario
- Garcia De La Peña Pedro
- Garcia De La Peña Pedro
- Garrido Diaz Arturo
- Garrido Diaz Arturo
- Martin Moreno Nuria
- Morillo Manso Alicia
- Rodriguez Arrios Eduardo
- Rodriguez Arrios Eduardo
- Sabate Cisneros Maria
- Sabate Cisneros Maria
- Sanchez Rodriguez Andres
- Sanchez Rodriguez Andres
- Sanchez Salas Miriam
- Sanchez Salas Miriam
- Serrano Galvez Miguel
- Vila Sanchis Aranzazu
- Vila Sanchis Aranzazu
Apoderado
- Benavides Hueso Casimira
- Benavides Hueso Casimira
- Blanco Barahona Maria Eugenia
- Blanco Barahona Maria Eugenia
- De Rivas Garcia Del Pozo Oscar
- De Rivas Garcia Del Pozo Oscar
- Exposito Gonzalez Tomas Manuel
- Exposito Gonzalez Tomas Manuel
- Garrido Lujan Laura
- Godoy Rosario Mario Roque
- Godoy Rosario Mario Roque
- Mateo Perez Juan
- Mateo Perez Juan
- Moreno Alvarez Victor Quintin
- Sanchez Muñoz Irene
- Sanchez Muñoz Irene
- Travieso Ledesma Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41013 , F 80, S 8, H M 560663, I/A 278 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-28
Empresa: PROMONTORIA EGEO SL
Apoderado
- Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe
- Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe
- Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe
- Baaijens Lukas Christiaan
- Baaijens Lukas Christiaan
- Baaijens Lukas Christiaan
- Hernandez Martinez Jose Antonio
- Hofland Raoul Rene
- Hofland Raoul Rene
- Hofland Raoul Rene
- Honing Irma Desiree
- Honing Irma Desiree
- Honing Irma Desiree
- Jimenez Jimenez Alvaro
- Lopez Samper Maria Del Carmen
- Maillo Regidor Rosa Maria
- Puig Ruano Ursula
- Puig Ruano Ursula
- Puig Ruano Ursula
- Rodriguez Arrios Eduardo
- Romano Alvarez Javier
- Schipper Gerardus Johannes
- Schipper Gerardus Johannes
- Schipper Gerardus Johannes
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Heijde Patrick
- Van Der Heijde Patrick
- Van Der Heijde Patrick
- Van Der Werken Arjen
- Van Der Werken Arjen
- Van Vliet Jasper Jan
- Van Vliet Jasper Jan
- Van Vliet Jasper Jan
- Zafra Cantero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40738 , F 1, S 8, H M 645827, I/A 14 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-28
Empresa: PROMONTORIA AGORA SL
Apoderado Mancomunado
- Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe
- Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe
- Astarloa Echevarrieta Maria Guadalupe
- Baaijens Lukas Christiaan
- Baaijens Lukas Christiaan
- Baaijens Lukas Christiaan
- Hernandez Martinez Jose Antonio
- Hofland Raoul Rene
- Hofland Raoul Rene
- Hofland Raoul Rene
- Honing Irma Desiree
- Honing Irma Desiree
- Honing Irma Desiree
- Jimenez Jimenez Alvaro
- Lopez Samper Maria Del Carmen
- Maillo Regidor Rosa Maria
- Puig Ruano Ursula
- Puig Ruano Ursula
- Puig Ruano Ursula
- Rodriguez Arrios Eduardo
- Romano Alvarez Javier
- Schipper Gerardus Johannes
- Schipper Gerardus Johannes
- Schipper Gerardus Johannes
- Van De Werken Arjen
- Van De Werken Arjen
- Van De Werken Arjen
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Donk Wilco Adrianus Wilhelmus Maria
- Van Der Heijde Patrick
- Van Der Heijde Patrick
- Van Der Heijde Patrick
- Van Vliet Jasper Jan
- Van Vliet Jasper Jan
- Van Vliet Jasper Jan
- Zafra Cantero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38431 , F 128, S 8, H M 670769, I/A 15 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
VER MAS ACTOS
Información de RODRIGUEZ ARRIOS EDUARDO
Mostramos los datos de RODRIGUEZ ARRIOS EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUEZ ARRIOS EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos