RODRIGUES DE O. DA SILVA ANTUNES PATRICIA CARLA
Informe ejecutivo de RODRIGUES DE O. DA SILVA ANTUNES PATRICIA CARLA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE RODRIGUES DE O. DA SILVA ANTUNES PATRICIA CARLA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL | Consejero | 14/12/2012 | 10/06/2022 |
LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL | Consejero Delegado | 25/05/2015 | 10/06/2022 |
LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/11/2014 | 25/05/2015 |
VINCULACIONES DE RODRIGUES DE O. DA SILVA ANTUNES PATRICIA CARLA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODRIGUES DE O. DA SILVA ANTUNES PATRICIA CARLA
Empresa: LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL
Consejero Delegado
- Rodrigues De O. Da Silva Antunes Patricia Carla
Consejero
- Rodrigues De O. Da Silva Antunes Patricia Carla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33509 , F 208, S 8, H M 289932, I/A 37 (10/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-115-28
Empresa: LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
- Rodrigues De O. Da Silva Antunes Patricia Carla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16949 , F 225, S 8, H M 289932, I/A 29 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
Empresa: LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Geoffroy Virginie
- Gonzalo Borda Alicia
- Lutz Laurence
- Rodrigues De O. Da Silva Antunes Patricia Carla
- Trotta Angelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16949 , F 225, S 8, H M 289932, I/A 29 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
Empresa: LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Geoffroy Virginie
- Gonzalo Borda Alicia
- Lutz Laurence
- Rodrigues De O. Da Silva Antunes Patricia Carla
- Trotta Angelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16949 , F 223, S 8, H M 289932, I/A 26 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-28
Empresa: LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL
Consejero
- Rodrigues De O. Da Silva Antunes Patricia Carla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16949 , F 222, S 8, H M 289932, I/A 23 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-28
Información de RODRIGUES DE O. DA SILVA ANTUNES PATRICIA CARLA
Mostramos los datos de RODRIGUES DE O. DA SILVA ANTUNES PATRICIA CARLA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODRIGUES DE O. DA SILVA ANTUNES PATRICIA CARLA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos