DE GEOFFROY VIRGINIE
Informe ejecutivo de DE GEOFFROY VIRGINIE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE GEOFFROY VIRGINIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/05/2015 | 08/08/2022 |
LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL | Presidente | 28/10/2013 | 11/11/2020 |
LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL | Consejero | 28/10/2013 | 11/11/2020 |
LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/11/2014 | 25/05/2015 |
VINCULACIONES DE DE GEOFFROY VIRGINIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE GEOFFROY VIRGINIE
Empresa: LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Biasin Massimo
- De Geoffroy Virginie
- Valente Alberto
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33509 , F 209, S 8, H M 289932, I/A 39 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-28
Empresa: LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL
Consejero
- De Geoffroy Virginie
Presidente
- De Geoffroy Virginie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33509 , F 206, S 8, H M 289932, I/A 33 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Empresa: LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Geoffroy Virginie
- Trotta Angelo
- Valente Alberto
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16949 , F 225, S 8, H M 289932, I/A 29 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
Empresa: LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Geoffroy Virginie
- Gonzalo Borda Alicia
- Lutz Laurence
- Rodrigues De O. Da Silva Antunes Patricia Carla
- Trotta Angelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16949 , F 225, S 8, H M 289932, I/A 29 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
Empresa: LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Geoffroy Virginie
- Gonzalo Borda Alicia
- Lutz Laurence
- Rodrigues De O. Da Silva Antunes Patricia Carla
- Trotta Angelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16949 , F 223, S 8, H M 289932, I/A 26 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-28
Empresa: LUXURY TIMEPIECES ESPAÑA SL
Consejero
- De Geoffroy Virginie
Presidente
- De Geoffroy Virginie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16949 , F 223, S 8, H M 289932, I/A 24 (28/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-212-28
Información de DE GEOFFROY VIRGINIE
Mostramos los datos de DE GEOFFROY VIRGINIE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE GEOFFROY VIRGINIE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos