RODILLA IGLESIAS JORGE
Informe ejecutivo de RODILLA IGLESIAS JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE RODILLA IGLESIAS JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTELPHONE SL | Administrador Solidario | 23/06/2009 |
VINCULACIONES DE RODILLA IGLESIAS JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE RODILLA IGLESIAS JORGE
Empresa: DONOSTIJUELO2017 SL
Liquidador Solidario
- Arrillaga Velez Mikel
- Rodilla Iglesias Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 147, S 8, H SS 40180, I/A 2 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-20
Empresa: DONOSTIJUELO2017 SL
Administrador Solidario
- Arrillaga Velez Mikel
- Rodilla Iglesias Jorge
Liquidador Solidario
- Arrillaga Velez Mikel
- Rodilla Iglesias Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 147, S 8, H SS 40180, I/A 2 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-20
Empresa: GUITELFREE SL
Liquidador
- Rodilla Iglesias Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1854 , F 20, S 8, H SS 18167, I/A 5 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-20
Empresa: GUITELFREE SL
Administrador Unico
- Rodilla Iglesias Jorge
Liquidador
- Rodilla Iglesias Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1854 , F 20, S 8, H SS 18167, I/A 5 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-20
Empresa: DONOSTIJUELO2017 SL
Administrador Solidario
- Arrillaga Velez Mikel
- Rodilla Iglesias Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 145, S 8, H SS 40180, I/A 1 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-20
Empresa: LOCUTORIO DONOSTI SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Martin Carlos
- Rodilla Iglesias Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2208 , F 165, S 8, H SS 26545, I/A 2 (28/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-20
Empresa: ARISTEGI TELEKOMUNIKAZIOAK SL
Administrador Solidario
- Aristegui Perez Jon
- Rodilla Iglesias Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2292 , F 123, S 8, H SS 28410, I/A 2 (23/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-123-20
Información de RODILLA IGLESIAS JORGE
Mostramos los datos de RODILLA IGLESIAS JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de RODILLA IGLESIAS JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos