ARRILLAGA VELEZ MIKEL
Informe ejecutivo de ARRILLAGA VELEZ MIKEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARRILLAGA VELEZ MIKEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DONOSTIJUELO2017 SL | Administrador Solidario | 16/11/2017 | 19/12/2023 |
DONOSTIJUELO2017 SL | Liquidador Solidario | 19/12/2023 | 19/12/2023 |
ALENSA SL | Administrador Solidario | 27/01/2015 |
VINCULACIONES DE ARRILLAGA VELEZ MIKEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRILLAGA VELEZ MIKEL
Empresa: DONOSTIJUELO2017 SL
Liquidador Solidario
- Arrillaga Velez Mikel
- Rodilla Iglesias Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 147, S 8, H SS 40180, I/A 2 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-20
Empresa: DONOSTIJUELO2017 SL
Administrador Solidario
- Arrillaga Velez Mikel
- Rodilla Iglesias Jorge
Liquidador Solidario
- Arrillaga Velez Mikel
- Rodilla Iglesias Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 147, S 8, H SS 40180, I/A 2 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-1-20
Empresa: DONOSTIJUELO2017 SL
Administrador Solidario
- Arrillaga Velez Mikel
- Rodilla Iglesias Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2821 , F 145, S 8, H SS 40180, I/A 1 (16/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-224-20
Empresa: ALENSA SL
Administrador Solidario
- Arrillaga Velez Mikel
- Perez Olives Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2250 , F 5, S 8, H SS 27485, I/A 7 (27/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-23-20
Información de ARRILLAGA VELEZ MIKEL
Mostramos los datos de ARRILLAGA VELEZ MIKEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRILLAGA VELEZ MIKEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos