ROCHE GONZALEZ MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de ROCHE GONZALEZ MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROCHE GONZALEZ MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA CORS SL | Apoderado Solidario | 15/06/2016 | 22/03/2021 |
DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA CORS SL | Administrador Unico | 06/03/2015 | 15/06/2016 |
DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA CORS SL | Administrador Mancomunado | 12/09/2011 | 17/01/2013 |
DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA CORS SL | Administrador Solidario | 30/03/2009 | 12/09/2011 |
VINCULACIONES DE ROCHE GONZALEZ MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCHE GONZALEZ MARIA DOLORES
Apoderado Solidario
- Roche Gonzalez Maria Dolores
- Ruiz Roche Luis Felipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 139, S 8, H S 20882, I/A 7 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-39
Administrador Unico
- Roche Gonzalez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 139, S 8, H S 20882, I/A 6 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-39
Administrador Unico
- Roche Gonzalez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 139, S 8, H S 20882, I/A 5 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-39
Administrador Mancomunado
- Celis Sanchez Maria Cruz
- Roche Gonzalez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 139, S 8, H S 20882, I/A 4 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-39
Administrador Mancomunado
- Celis Sanchez Maria Cruz
- Roche Gonzalez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 139, S 8, H S 20882, I/A 3 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-39
Administrador Solidario
- Celis Sanchez Maria Cruz
- Roche Gonzalez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 139, S 8, H S 20882, I/A 3 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-39
Administrador Solidario
- Celis Sanchez Maria Cruz
- Roche Gonzalez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 137, S 8, H S 20882, I/A 1 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-68-39
Información de ROCHE GONZALEZ MARIA DOLORES
Mostramos los datos de ROCHE GONZALEZ MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCHE GONZALEZ MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos