CELIS SANCHEZ MARIA CRUZ
Informe ejecutivo de CELIS SANCHEZ MARIA CRUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CELIS SANCHEZ MARIA CRUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA CORS SL | Administrador Unico | 17/01/2013 | 06/03/2015 |
DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA CORS SL | Administrador Mancomunado | 12/09/2011 | 17/01/2013 |
DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA CORS SL | Administrador Solidario | 30/03/2009 | 12/09/2011 |
VINCULACIONES DE CELIS SANCHEZ MARIA CRUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CELIS SANCHEZ MARIA CRUZ
Administrador Unico
- Celis Sanchez Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 139, S 8, H S 20882, I/A 5 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-39
Administrador Unico
- Celis Sanchez Maria Cruz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 139, S 8, H S 20882, I/A 4 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-39
Administrador Mancomunado
- Celis Sanchez Maria Cruz
- Roche Gonzalez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 139, S 8, H S 20882, I/A 4 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-39
Administrador Mancomunado
- Celis Sanchez Maria Cruz
- Roche Gonzalez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 139, S 8, H S 20882, I/A 3 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-39
Administrador Solidario
- Celis Sanchez Maria Cruz
- Roche Gonzalez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 139, S 8, H S 20882, I/A 3 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-39
Administrador Solidario
- Celis Sanchez Maria Cruz
- Roche Gonzalez Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 966 , F 137, S 8, H S 20882, I/A 1 (30/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-68-39
Información de CELIS SANCHEZ MARIA CRUZ
Mostramos los datos de CELIS SANCHEZ MARIA CRUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CELIS SANCHEZ MARIA CRUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos