ROCAFORT BADIAS YOLANDA
Informe ejecutivo de ROCAFORT BADIAS YOLANDA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROCAFORT BADIAS YOLANDA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOULIER SA | Secretario | 31/12/2019 | |
SOULIER SA | Consejero | 31/12/2019 |
VINCULACIONES DE ROCAFORT BADIAS YOLANDA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCAFORT BADIAS YOLANDA
Empresa: SOULIER SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Rocafort Badias Patricia
- Rocafort Badias Ramon
- Rocafort Badias Yolanda
Presidente
Secretario
- Rocafort Badias Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34929 , F 28, S 8, H B 100162, I/A 14 (31/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-7-08
Empresa: SOULIER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rocafort Badias Patricia
- Rocafort Badias Ramon
- Rocafort Badias Yolanda
Presidente
Secretario
- Rocafort Badias Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34929 , F 28, S 8, H B 100162, I/A 14 (31/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-7-08
Empresa: FILENE ROC SL
Consejero Delegado
Consejero
- Rocafort Badias Patricia
- Rocafort Badias Ramon
- Rocafort Badias Yolanda
Presidente
Secretario
- Rocafort Badias Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44225 , F 209, S 8, H B 450170, I/A 2 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Empresa: SOULIER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rocafort Badias Patricia
- Rocafort Badias Ramon
- Rocafort Badias Yolanda
Presidente
Secretario
- Rocafort Badias Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34929 , F 27, S 8, H B 100162, I/A 13 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-08
Empresa: COBARO SA
Administrador Unico
- Rocafort Badias Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25983 , F 180, S 8, H B 98338, I/A 16 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-08
Empresa: FILENE ROC SL
Consejero Delegado
Consejero
- Rocafort Badias Patricia
- Rocafort Badias Ramon
- Rocafort Badias Yolanda
Presidente
Secretario
- Rocafort Badias Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44225 , F 208, S 8, H B 450170, I/A 1 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-08
Empresa: SOULIER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rocafort Badias Patricia
- Rocafort Badias Ramon
- Rocafort Badias Yolanda
Presidente
Secretario
- Rocafort Badias Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34929 , F 25, S 8, H B 100162, I/A 9 N (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-08
Empresa: SOULIER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rocafort Badias Patricia
- Rocafort Badias Ramon
- Rocafort Badias Yolanda
Presidente
Secretario
- Rocafort Badias Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34929 , F 27, S 8, H B 100162, I/A 12 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-08
Empresa: COBARO SA
Administrador Unico
- Rocafort Badias Yolanda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25983 , F 179, S 8, H B 98338, I/A 14 (29/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-7-08
Información de ROCAFORT BADIAS YOLANDA
Mostramos los datos de ROCAFORT BADIAS YOLANDA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCAFORT BADIAS YOLANDA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos