ROCAFORT BADIAS PATRICIA
Informe ejecutivo de ROCAFORT BADIAS PATRICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROCAFORT BADIAS PATRICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOULIER SA | Consejero Delegado Solidario | 31/12/2019 | |
SOULIER SA | Consejero | 31/12/2019 |
VINCULACIONES DE ROCAFORT BADIAS PATRICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCAFORT BADIAS PATRICIA
Empresa: COBARO SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Rocafort Badias Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25983 , F 181, S 8, H B 98338, I/A 19 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-08
Empresa: COBARO SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Rocafort Badias Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25983 , F 181, S 8, H B 98338, I/A 18 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Empresa: COBARO SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Rocafort Badias Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25983 , F 181, S 8, H B 98338, I/A 18 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-08
Empresa: SOULIER SA
Consejero Delegado Solidario
- Rocafort Badias Patricia
- Rocafort Badias Ramon
Consejero
- Rocafort Badias Patricia
- Rocafort Badias Ramon
- Rocafort Badias Yolanda
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34929 , F 28, S 8, H B 100162, I/A 14 (31/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-7-08
Empresa: SOULIER SA
Consejero Delegado
- Rocafort Badias Patricia
- Rocafort Badias Ramon
Consejero
- Rocafort Badias Patricia
- Rocafort Badias Ramon
- Rocafort Badias Yolanda
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34929 , F 28, S 8, H B 100162, I/A 14 (31/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-7-08
Empresa: FILENE ROC SL
Consejero Delegado
Consejero
- Rocafort Badias Patricia
- Rocafort Badias Ramon
- Rocafort Badias Yolanda
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44225 , F 209, S 8, H B 450170, I/A 2 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-76-08
Empresa: SOULIER SA
Consejero Delegado
- Rocafort Badias Patricia
- Rocafort Badias Ramon
Consejero
- Rocafort Badias Patricia
- Rocafort Badias Ramon
- Rocafort Badias Yolanda
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34929 , F 27, S 8, H B 100162, I/A 13 (05/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-08
Empresa: COBARO SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Rocafort Badias Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25983 , F 180, S 8, H B 98338, I/A 16 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-08
Empresa: FILENE ROC SL
Consejero Delegado
Consejero
- Rocafort Badias Patricia
- Rocafort Badias Ramon
- Rocafort Badias Yolanda
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44225 , F 208, S 8, H B 450170, I/A 1 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-08
Empresa: SOULIER SA
Consejero Delegado
Consejero
- Rocafort Badias Patricia
- Rocafort Badias Ramon
- Rocafort Badias Yolanda
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34929 , F 25, S 8, H B 100162, I/A 9 N (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-25-08
VER MAS ACTOS
Información de ROCAFORT BADIAS PATRICIA
Mostramos los datos de ROCAFORT BADIAS PATRICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCAFORT BADIAS PATRICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos