ROCA ENRICH MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de ROCA ENRICH MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROCA ENRICH MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
XEIXA DE SEGU SL | Administrador Unico | 12/08/2021 | |
SHEKETS SL | Administrador Unico | 12/08/2021 | |
XEIXA DE SEGU SL | Socio Unico | 12/08/2021 | |
SHEKETS SL | Socio Unico | 12/08/2021 | |
AGRICOLA CASANOSA 2000 SL | Administrador Mancomunado | 23/03/2017 | |
HARINERA ROCA SA | Socio Unico | 30/06/2015 | |
HARINERA ROCA SA | Administrador Unico | 04/03/2014 | |
CERES HARINAS NATURALES SL | Apoderado Solidario | 25/05/2009 |
VINCULACIONES DE ROCA ENRICH MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROCA ENRICH MARIA DOLORES
Empresa: SHEKETS SL
Administrador Unico
- Roca Enrich Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 54, S 8, H L 33505, I/A 1 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-25
Empresa: SHEKETS SL
Socio Único
- Roca Enrich Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 54, S 8, H L 33505, I/A 1 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-25
Empresa: XEIXA DE SEGU SL
Administrador Unico
- Roca Enrich Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 46, S 8, H L 33503, I/A 1 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-25
Empresa: XEIXA DE SEGU SL
Socio Único
- Roca Enrich Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 46, S 8, H L 33503, I/A 1 (12/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-160-25
Empresa: HARINERA ROCA SA
Administrador Unico
- Roca Enrich Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 139, S 8, H L 674, I/A 18 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-25
Empresa: AGRICOLA CASANOSA 2000 SL
Administrador Mancomunado
- Enrich Murt Maria Dolores
- Roca Enrich Maria Dolores
- Roca Enrich Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 614 , F 221, S 8, H L 11472, I/A 21 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-25
Empresa: AGRICOLA CASANOSA 2000 SL
Administrador Mancomunado
- Enrich Murt Maria Dolores
- Roca Enrich Maria Dolores
- Roca Enrich Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 614 , F 218, S 8, H L 11472, I/A 18 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-25
Empresa: AGRICOLA CASANOSA 2000 SL
Administrador Mancomunado
- Enrich Murt Maria Dolores
- Roca Enrich Maria Dolores
- Roca Enrich Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 614 , F 217, S 8, H L 11472, I/A 17 (23/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-25
Empresa: HARINERA ROCA SA
Administrador Unico
- Roca Enrich Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 96, S 8, H L 674, I/A 16 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-25
Empresa: HARINERA ROCA SA
Socio Único
- Roca Enrich Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38 , F 96, S 8, H L 674, I/A 15 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-129-25
VER MAS ACTOS
Información de ROCA ENRICH MARIA DOLORES
Mostramos los datos de ROCA ENRICH MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROCA ENRICH MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos