ROBERTO POPPA
Informe ejecutivo de ROBERTO POPPA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROBERTO POPPA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STORZ MEDICAL ITALIA SRL | Apoderado Sucursal | 17/04/2019 | |
STORZ MEDICAL ITALIA SRL | Apoderado Solidario | 22/11/2018 |
VINCULACIONES DE ROBERTO POPPA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBERTO POPPA
Empresa: STORZ MEDICAL IBERICA SRL
Apoderado Sucursal
- Roberto Poppa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45784 , F 150, S 8, H B 498901, I/A 3 (17/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-81-08
Empresa: STORZ MEDICAL IBERICA SRL
Apoderado Solidario
- Roberto Poppa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45784 , F 149, S 8, H B 498901, I/A 2 (22/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-229-08
Empresa: ARBET BARCELONA SL
Liquidador
- Roberto Poppa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43343 , F 147, S 8, H B 425975, I/A 6 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
Empresa: ARBET BARCELONA SL
Administrador Unico
- Roberto Poppa
Liquidador
- Roberto Poppa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43343 , F 147, S 8, H B 425975, I/A 6 (08/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-08
Empresa: ARBET BARCELONA SL
Administrador Unico
- Roberto Poppa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43343 , F 146, S 8, H B 425975, I/A 2 (22/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-08
Administrador Unico
- Roberto Poppa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33612 , F 212, S 8, H B 232000, I/A 9 (23/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-08
Administrador Unico
- Roberto Poppa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33612 , F 211, S 8, H B 232000, I/A 7 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08
Administrador Solidario
- Francesco Aversano
- Roberto Poppa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33612 , F 211, S 8, H B 232000, I/A 6 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-08
Información de ROBERTO POPPA
Mostramos los datos de ROBERTO POPPA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBERTO POPPA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos