FRANCESCO AVERSANO
Informe ejecutivo de FRANCESCO AVERSANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE FRANCESCO AVERSANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BALDAN AESTHETIC TECHNOLOGIES SPAIN SL | Apoderado Solidario | 15/11/2023 |
VINCULACIONES DE FRANCESCO AVERSANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FRANCESCO AVERSANO
Apoderado Solidario
- Francesco Aversano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48568 , F 44, S 8, H B 588457, I/A 3 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-222-08
Administrador Unico
- Francesco Aversano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48568 , F 44, S 8, H B 588457, I/A 2 (20/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-208-08
Administrador Unico
- Francesco Aversano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48568 , F 43, S 8, H B 588457, I/A 1 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-246-08
Administrador Solidario
- Francesco Aversano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33612 , F 211, S 8, H B 232000, I/A 7 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08
Administrador Solidario
- Francesco Aversano
- Roberto Poppa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33612 , F 211, S 8, H B 232000, I/A 6 (17/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-08
Información de FRANCESCO AVERSANO
Mostramos los datos de FRANCESCO AVERSANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FRANCESCO AVERSANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos