ROBERT J SIVERD
Informe ejecutivo de ROBERT J SIVERD
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ROBERT J SIVERD
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SL | REPR.143 RRM | 04/09/2013 | 07/11/2014 |
GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SL | REPR.143 RRM | 04/12/2012 | 07/11/2014 |
GENERAL CABLE HOLDINGS SPAIN SL | Consejero | 03/11/2011 | 05/11/2014 |
GENERAL CABLE HOLDINGS SPAIN SL | Consejero Delegado Mancomunado | 03/11/2011 | 05/11/2014 |
GC LATIN AMERICA HOLDINGS SL | Consejero | 04/08/2011 | 22/10/2014 |
GC LATIN AMERICA HOLDINGS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 04/08/2011 | 22/10/2014 |
VINCULACIONES DE ROBERT J SIVERD
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBERT J SIVERD
Empresa: GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SL
REPR.143 RRM
- Robert J Siverd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44446 , F 2, S 8, H B 18317, I/A 266 (07/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-219-08
Empresa: GENERAL CABLE HOLDINGS SPAIN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Robert J Siverd
Consejero
- Emmanuel Sabonnadiere
- Robert J Siverd
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43121 , F 69, S 8, H B 194494, I/A 49 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-08
Empresa: GC LATIN AMERICA HOLDINGS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Robert J Siverd
Consejero
- Emmanuel Sabonnadiere
- Robert J Siverd
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44371 , F 2, S 8, H B 358694, I/A 27 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-08
Empresa: GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SA
Presidente
REPR.143 RRM
- Robert J Siverd
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43555 , F 217, S 8, H B 18317, I/A 254 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-08
Empresa: GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SA
Consejero
REPR.143 RRM
- Robert J Siverd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43032 , F 116, S 8, H B 18317, I/A 239 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-238-08
Empresa: GENERAL CABLE HOLDINGS SPAIN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Brian J Robinson
- Robert J Siverd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39969 , F 37, S 8, H B 194494, I/A 30 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-08
Empresa: GENERAL CABLE HOLDINGS SPAIN SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39969 , F 36, S 8, H B 194494, I/A 29 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-08
Empresa: GC LATIN AMERICA HOLDINGS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Brian J Robinson
- Robert J Siverd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40166 , F 148, S 8, H B 358694, I/A 9 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-08
Empresa: GC LATIN AMERICA HOLDINGS SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40166 , F 147, S 8, H B 358694, I/A 8 (04/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-156-08
Información de ROBERT J SIVERD
Mostramos los datos de ROBERT J SIVERD que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBERT J SIVERD, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos