BRIAN J ROBINSON
Informe ejecutivo de BRIAN J ROBINSON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE BRIAN J ROBINSON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GC LATIN AMERICA HOLDINGS SL | Consejero | 04/08/2011 | 18/10/2016 |
GC LATIN AMERICA HOLDINGS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 04/08/2011 | 18/10/2016 |
GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SL | Consejero | 04/09/2013 | 31/08/2016 |
GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SL | Consejero | 18/04/2013 | 31/08/2016 |
GENERAL CABLE HOLDINGS SPAIN SL | Consejero | 03/11/2011 | 30/08/2016 |
GENERAL CABLE HOLDINGS SPAIN SL | Consejero Delegado Mancomunado | 03/11/2011 | 30/08/2016 |
ALCAVE VENEZUELA SL | Administrador Mancomunado | 04/02/2013 | 02/08/2016 |
ALCAVE VZ TWO SL | Administrador Mancomunado | 22/04/2016 | 02/08/2016 |
GENERAL CABLE HOLDINGS SPAIN SL | Administrador Mancomunado | 03/11/2011 | |
GC LATIN AMERICA HOLDINGS SL | Administrador Mancomunado | 04/08/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BRIAN J ROBINSON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BRIAN J ROBINSON
Empresa: GC LATIN AMERICA HOLDINGS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Brian J Robinson
Consejero
- Brian J Robinson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44371 , F 7, S 8, H B 358694, I/A 34 (18/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-204-08
Empresa: GENERAL CABLE HOLDINGS SPAIN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Brian J Robinson
Consejero
- Brian J Robinson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43121 , F 75, S 8, H B 194494, I/A 55 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-08
Empresa: GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SL
Consejero
- Brian J Robinson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44446 , F 19, S 8, H B 18317, I/A 294 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-08
Empresa: ALCAVE VENEZUELA SL
Administrador Mancomunado
- Brian J Robinson
- Emerson Christopher Moser
- Robert David Kenny
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43754 , F 19, S 8, H B 401907, I/A 14 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-08
Empresa: ALCAVE VZ TWO SL
Administrador Mancomunado
- Brian J Robinson
- Emerson C Moser
- Robert D Kenny
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45324 , F 151, S 8, H B 484203, I/A 2 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-08
Empresa: ALCAVE VZ TWO SL
Administrador Mancomunado
- Brian J Robinson
- Emerson C Moser
- Robert D Kenny
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45324 , F 148, S 8, H B 484203, I/A 1 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-08
Empresa: GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SA
Consejero
- Brian J Robinson
- Emmanuel Sabonnadiere
- GENERAL CABLE HOLDINGS SPAIN SL
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43555 , F 217, S 8, H B 18317, I/A 254 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-08
Empresa: GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS SA
Consejero
- Brian J Robinson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43555 , F 212, S 8, H B 18317, I/A 248 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-79-08
Empresa: ALCAVE VENEZUELA SL
Administrador Mancomunado
- Brian J Robinson
- Emmanuel Sabonnadiere
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42098 , F 63, S 8, H B 401907, I/A 5 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-08
Empresa: GENERAL CABLE HOLDINGS SPAIN SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Brian J Robinson
- Robert J Siverd
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39969 , F 37, S 8, H B 194494, I/A 30 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-08
VER MAS ACTOS
Información de BRIAN J ROBINSON
Mostramos los datos de BRIAN J ROBINSON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BRIAN J ROBINSON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos