ROBERT BELLSOLA SABORIDO
Informe ejecutivo de ROBERT BELLSOLA SABORIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE ROBERT BELLSOLA SABORIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIGUAVIVA FILMS SL | Administrador Unico | 21/04/2023 | |
CINC ESPIGUES DE BELLSOLA SL | Administrador Solidario | 13/03/2014 |
VINCULACIONES DE ROBERT BELLSOLA SABORIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBERT BELLSOLA SABORIDO
Empresa: AIGUAVIVA FILMS SL
Administrador Unico
- Robert Bellsola Saborido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 172, S 8, H GI 32676, I/A 3 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-17
Empresa: GESTIONS PATRIMONIALS GIRONINES SL
Liquidador
- Robert Bellsola Saborido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2013 , F 23, S 8, H GI 33444, I/A 4 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-17
Empresa: GESTIONS PATRIMONIALS GIRONINES SL
Administrador Unico
- Robert Bellsola Saborido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2013 , F 23, S 8, H GI 33444, I/A 4 (03/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-17
Empresa: BEGUI SL
Liquidador
- Robert Bellsola Saborido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 422 , F 149, S 8, H GI 8244, I/A 22 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-17
Empresa: BEGUI SL
Administrador Unico
- Robert Bellsola Saborido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 422 , F 149, S 8, H GI 8244, I/A 22 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-17
Empresa: MAS BELLSOLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 169, S 8, H GI 8193, I/A 9 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-17
Empresa: GESTIONS PATRIMONIALS GIRONINES SL
Socio Único
- Robert Bellsola Saborido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2013 , F 23, S 8, H GI 33444, I/A 3 (01/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-17
Empresa: CINC ESPIGUES DE BELLSOLA SL
Administrador Solidario
- Anna Bellsola Saborido
- Robert Bellsola Saborido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1421 , F 63, S 8, H GI 24033, I/A 11 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-17
Empresa: CINC ESPIGUES DE BELLSOLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1421 , F 63, S 8, H GI 24033, I/A 11 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-17
Empresa: GLOBAL COMPOSITE S.I.C.A.V. SA
Consejero
- Francesc Prat Dalmau
- Jordi Espinosa Ortega
- Robert Bellsola Saborido
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 27, S 8, H GI 36000, I/A 10 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-17
VER MAS ACTOS
Información de ROBERT BELLSOLA SABORIDO
Mostramos los datos de ROBERT BELLSOLA SABORIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBERT BELLSOLA SABORIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos