ANNA BELLSOLA SABORIDO
Informe ejecutivo de ANNA BELLSOLA SABORIDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ANNA BELLSOLA SABORIDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAS BELLSOLA SL | Administrador Unico | 02/09/2014 | |
CAN SELIS SL | Administrador Mancomunado | 14/08/2014 | |
CINC ESPIGUES DE BELLSOLA SL | Administrador Solidario | 13/03/2014 |
VINCULACIONES DE ANNA BELLSOLA SABORIDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ANNA BELLSOLA SABORIDO
Empresa: MAS BELLSOLA SL
Socio Único
- Anna Bellsola Saborido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 170, S 8, H GI 8193, I/A 10 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-17
Empresa: MAS BELLSOLA SL
Administrador Unico
- Anna Bellsola Saborido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 169, S 8, H GI 8193, I/A 9 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-17
Empresa: MAS BELLSOLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 169, S 8, H GI 8193, I/A 9 (02/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-17
Empresa: CAN SELIS SL
Administrador Mancomunado
- Angel Ventura Planas
- Anna Bellsola Saborido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1979 , F 101, S 8, H GI 33093, I/A 5 (14/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-17
Empresa: CINC ESPIGUES DE BELLSOLA SL
Administrador Solidario
- Anna Bellsola Saborido
- Robert Bellsola Saborido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1421 , F 63, S 8, H GI 24033, I/A 11 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-17
Empresa: CINC ESPIGUES DE BELLSOLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1421 , F 63, S 8, H GI 24033, I/A 11 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-17
Empresa: GLOBAL COMPOSITE S.I.C.A.V. SA
Presidente
Secretario
- Anna Bellsola Saborido
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 27, S 8, H GI 36000, I/A 10 (07/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-17
Empresa: GLOBAL COMPOSITE S.I.C.A.V. SA
Presidente
Secretario
- Anna Bellsola Saborido
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2145 , F 27, S 8, H GI 36000, I/A 8 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-17
Información de ANNA BELLSOLA SABORIDO
Mostramos los datos de ANNA BELLSOLA SABORIDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ANNA BELLSOLA SABORIDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos