ROBAINA TELES MARCO ANTONIO
Informe ejecutivo de ROBAINA TELES MARCO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ROBAINA TELES MARCO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERMAR BUSINESS SL | Administrador Solidario | 26/05/2016 | |
CHURRASQUERIA RODEO SUR SA | Administrador Solidario | 02/06/2010 |
VINCULACIONES DE ROBAINA TELES MARCO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROBAINA TELES MARCO ANTONIO
Empresa: CHURRASQUERIA RODEO SUR SA
Administrador Solidario
- Joao Teles Dair
- Robaina Arteaga Sergio Alvaro
- Robaina Teles Marco Antonio
- Teles Filho Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 77, S 8, H TF 11533, I/A 8 (17/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-58-38
Empresa: SERMAR BUSINESS SL
Administrador Solidario
- Robaina Arteaga Sergio Alvaro
- Robaina Teles Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3441 , F 193, S 8, H TF 57228, I/A 1 (26/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-104-38
Empresa: CHURRASQUERIA RODEO SUR SA
Administrador Solidario
- Joao Teles Dair
- Robaina Arteaga Sergio Alvaro
- Robaina Teles Marco Antonio
- Teles Filho Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 77, S 8, H TF 11533, I/A 7 (04/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-38
Empresa: OLEO X MARSAND SL
Liquidador
- Robaina Teles Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3225 , F 190, S 8, H TF 50015, I/A 2 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-38
Empresa: OLEO X MARSAND SL
Administrador Unico
- Robaina Teles Marco Antonio
Liquidador
- Robaina Teles Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3225 , F 190, S 8, H TF 50015, I/A 2 (08/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-38
Empresa: OLEO X MARSAND SL
Administrador Unico
- Robaina Teles Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3225 , F 188, S 8, H TF 50015, I/A 1 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-38
Empresa: OLEO X MARSAND SL
Socio Único
- Robaina Teles Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3225 , F 188, S 8, H TF 50015, I/A 1 (28/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-38
Empresa: CHURRASQUERIA RODEO SUR SA
Administrador Solidario
- Joao Teles Dair
- Robaina Arteaga Sergio Alvaro
- Robaina Teles Marco Antonio
- Teles Filho Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1266 , F 76, S 8, H TF 11533, I/A 5 (02/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-38
Información de ROBAINA TELES MARCO ANTONIO
Mostramos los datos de ROBAINA TELES MARCO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROBAINA TELES MARCO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos